Entreprise : IMPRIMERIE CHABERT - SIREN 318 686 284
Identité
(Entreprise radiée le 04/08/2020)
Dénomination
IMPRIMERIE CHABERT
SIREN (siège)
318 686 284
Date d'immatriculation au RNE
11/05/1964
Fermeture de l'établissement - 31868628400015
- Date d'effet de la fermeture : 04/08/2020
Date de fin de la personne morale
10/05/2063
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
9146.94 EUR
Adresse du siège
896 RUE DES BELLEDONNES 73490 LA RAVOIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEFAURE JEAN-LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Bournay
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/08/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1960
Siret
31868628400015
Enseigne
IMPRIMERIE ARTISANALE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Imprimerie
Code APRM
1812ZA - Imprimerie de labeur
Adresse
896 RUE 896 Route des Belledonnes
73490 , La Ravoire - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10464
Date d'ajout
04/08/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 04/08/2020 avec effet au 04/08/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
23/11/2010
Description
Acte sous seing privé en date du 20/10/2010 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société IMPRIMERIE CHABERT à la société EDITIONS SAINT JEAN CALENDRIERS, associée unique, dont le siège social est situé SAINT JEAN DE BOURNAY (38440), ZA les Basses Echarrières (RCS 381 580 190), sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci, soit à compter du 18/11/2010.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/11/2010
Description
- Date de dissolution : 20/10/2010.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
29/04/1980
Description
Historique des observations depuis le 29/04/1980 : - PUBLICITE DE CONSTITUTION: AIX 73 HEBDO. - Fonds donné en location-gérance à la SARL EDITIONS SAINT JEAN CALENDRIERS (381 580 190 RCS VIENNE) à compter du 01/07/2004.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).