Entreprise : SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AGENCE CONTINENTALE SAS - SIREN 318 672 441
Identité
Dénomination
SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AGENCE CONTINENTALE SAS
SIREN (siège)
318 672 441
Date d'immatriculation au RNE
25/04/1980
Début d’activité
01/04/1980
Date de fin de la personne morale
24/04/2042
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Vente, diffusion d'objets publicitaires, cadeaux d'affaires, vente d'emballages
Code APE
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Capital social
40017.87 EUR
Adresse du siège
LES VARENNES 23000 GUERET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
IZARET JEAN-MARC
Qualité
Président de SAS, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Guéret
Nom, Prénom(s)
IZARET YOHAN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1984
Commune de résidence
Guéret
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1980
Siret
31867244100025
Code APE
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Vente, diffusion d'objets publicitaires, cadeaux d'affaires, vente d'emballages
Adresse
LES VARENNES
23000 , GUERET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
31867244100017
Code APE
514S
Adresse
9 PL BONNYAUD
23000 , GUERET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
138
Date d'ajout
25/01/2010
Description
Transformation de la société à compter du 10/12/2009 Ancienne forme : Société anonyme (SA) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 10/12/2009 : Partant : IZARET Jean-Marc, Administrateur Partant : IZARET Franck David, Administrateur Partant : IZARET Yohan, Administrateur Partant : FERRIER Jean-Louis, Commissaire aux comptes suppléant Partant : FAUCHER Pierre, Commissaire aux comptes titulaire Changement de qualité : IZARET Jean-Marc, Président du Conseil d'Administration devient Président directeur général Changement de dénomination à compter du 10/12/2009 Ancienne : SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AGENCE CONTINENTALE Nouvelle : SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AGENCE CONTINENTALE SAS
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 262 500.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 40 017.87 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).