Entreprise : AMIANLYS - SIREN 318 546 819
Identité
(Entreprise radiée le 29/01/2024)
Dénomination
AMIANLYS
SIREN (siège)
318 546 819
Date d'immatriculation au RNE
21/04/1980
Date de fin de la personne morale
20/04/2079
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
160000 EUR
Adresse du siège
3 RUE DE VINCE 35310 MORDELLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ARTISANALE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUDIER PATRICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
BOUDIER PATRICK , JEAN-MARIE
Nom d'usage
BOUDIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
RENNES
Dénomination
AUDITEXPERT OUEST
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Grégoire
Dénomination
AUDIT-COMPTABILITE-FINANCE- DONNARS ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Quimper
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/01/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/1980
Siret
31854681900026
Code APE
3900Z - Dépollution et autres services de gestion des déchets
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Travaux liés au traitement et retrait de substances dangereuse, amiante, plomb, etc
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
3 RUE DE VINCE
35310 , MORDELLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ARTISANALE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/01/2024
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/02/2016
Siret
31854681900034
Code APE
3900Z - Dépollution et autres services de gestion des déchets
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Travaux liés au traitement et retrait de substances dangereuses, amiante, plomb etc
Adresse
63 RUE MARCELLIN BERTHELOT
83130 , LA GARDE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI TOULON EST
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5566
Date d'ajout
14/02/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 29/01/2024, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/022938
Date d'ajout
15/09/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 12/07/2023 prononçant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARL ATHENA prise en la personne de Me Charlotte THIRION 20 Rue d'Isly et 3 Place Gal Giraud Immeuble les 3 Soleils 35000 Rennes
Numéro d'observation
25734
Date d'ajout
13/09/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes, prononce en date du 12/07/2023 la reprise de la procédure de liquidation judiciaire, liquidateur désigné SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d'Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes .
Numéro d'observation
F19/008404
Date d'ajout
20/05/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 29/04/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
85583
Date d'ajout
16/05/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 29/04/2019 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SELARL Athena prise en la personne de Me Charlotte Thirion . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 29/04/2019
Numéro d'observation
8778
Date d'ajout
18/07/2017
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 11 juillet 2017 nommant SELARL Athena prise en la personne de Me Charlotte Thirion 20 Rue d'Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
33335
Date d'ajout
11/07/2017
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 11/07/2017 nommant SELARL Athena prise en la personne de Me Charlotte Thirion 20 Rue d'Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
6630
Date d'ajout
20/06/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de RENNES prononce en date du 07/06/2017 , la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 15/03/2017 , désigne liquidateur SELARL Tmj, prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 10 Square Vercingétorix le Saint Louis 35000 Rennes , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc L'activité est maintenue jusqu'au 30/06/2017 . Désigne administrateur judiciaire SELARL Ajassocies, prise en la personne de Maître Christophe Bidan 27 Cours Raphael Binet Le Chephren 35009 Rennes avec les pouvoirs d'assurer seul l'administration de la société .
Numéro d'observation
31593
Date d'ajout
08/06/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes prononce en date du 07/06/2017 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2017J00196 , date de cessation des paiements le 15/03/2017 , désigne liquidateur SELARL Tmj, prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 10 Square Vercingétorix le Saint Louis 35000 Rennes , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc L'activité est maintenue jusqu'au 30/06/2017 . Désigne administrateur judiciaire SELARL Ajassocies, prise en la personne de Maître Christophe Bidan 27 Cours Raphael Binet Le Chephren 35009 Rennes avec les pouvoirs d'assurer seul l'administration de la société .
Numéro d'observation
17315
Date d'ajout
26/10/2012
Description
Cette société déjà constituée sous la forme de Société par actions simplifiée Se transforme en Société à Responsabilité Limitée A compter du 13.09.2012
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
21/04/1980
Description
Historique des observations depuis le 21/04/1980 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 05.03.1980 AU 01.09.1985, MORDELLES, 3 RUE DES BRUYERES. - ANCIENNE FORME JURIDIQUE : * DU 01.09.1985 AU 22.05.2006, SARL.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).