Entreprise : ETS LAMBERT - SIREN 318 488 731
Identité
Dénomination
ETS LAMBERT
SIREN (siège)
318 488 731
Date d'immatriculation au RNE
25/04/1980
Début d’activité
01/04/2001
Date de fin de la personne morale
24/04/2079
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
loueur immobilier
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
136000 EUR
Adresse du siège
ZA DU GUELUS 35133 ROMAGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAMBERT DAVID , GERARD , BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1976
Commune de résidence
La Boussac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2001
Siret
31848873100023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
loueur immobilier
Autres Activités
loueur immobilier
Adresse
ZA DU GUELUS
35133 , ROMAGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
25/04/1980
Description
Historique des observations depuis le 25/04/1980 : - PUBLICITE : LA CHRONIQUE REPUBLICAINE. - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 01.04;1980 AU 01.09.1986, ROMAGNE, SUR LE DOUET. - ANCIENNES FORMES JURIDIQUES : * DU 01.04.1980 AU 21.04.1992, SARL * DU 21.04.1992 AU 29.09.2001, SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé ZA du Guelus 35133 Romagne : Observation depuis le 25/04/1980 : - ACHAT DE L'USUFRUIT DU FONDS AU PRIX STIPULE DE 323 000 FRS DE LAMBERT LOUIS, RCS RENNES A 609 122 635, PUBLICITE : LES INFOS DU 24.04.1996, A COMPTER DU 25.03.1996 - ACHAT DE LA NUE PROPRIETE DU FONDS AU PRIX STIPULE DE 600 000 FRS DE LAMBERT LOUIS, RCS RENNES A 609 122 635. PUBLICITE : LES INFOS DU 22.01.1997, A COMPTER DU 02.01.1997 - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 01.04.1980 AU 01.09.1986, ROMAGNE, SUR LE DOUET, LOCATION-GERANCE, TRANSFERE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).