Entreprise : CUMA DE RAUVILLE LA BIGOT - SIREN 318 457 967
Identité
Dénomination
CUMA DE RAUVILLE LA BIGOT
Sigle
CUMA RAUVILLE LA BIGOT
SIREN (siège)
318 457 967
Date d'immatriculation au RNE
14/05/1980
Début d’activité
15/12/1978
Date de fin de la personne morale
13/05/2101
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activités principales de l’objet social
TRAVAUX AGRICOLES
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital minimum
2774.57 EUR
Adresse du siège
LA MAIRIE 50260 RAUVILLE-LA-BIGOT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BIHEL PASCAL , ANDRE , VICTOR
Qualité
Autre, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Rauville-la-Bigot
Nom, Prénom(s)
MICHEL MAXIME , CHARLY , STEPHANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1992
Commune de résidence
Bricquebec-en-Cotentin
Nom, Prénom(s)
MOULIN HENRI , MAXIME , JEAN-MARIE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Rauville-la-Bigot
Nom, Prénom(s)
REVEL FREDERIC , GILBERT , STEPHANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1975
Commune de résidence
Rauville-la-Bigot
Dénomination
SCEA MAS DU YOGUI
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Rauville-la-Bigot
Dénomination
GAEC LA MONTAGNETTE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Rauville-la-Bigot
Dénomination
GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN LA SELINE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Rauville-la-Bigot
Dénomination
GAEC DE L'ORAILLE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Rauville-la-Bigot
Dénomination
GAEC HOTEL HANTONNE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Rauville-la-Bigot
Dénomination
GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN reconnu DYNA'MILK
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Rauville-la-Bigot
Dénomination
EARL SIMON
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Breuville
Dénomination
GAEC DE SAINT LAURENT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Bricquebosq
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/12/1978
Siret
31845796700012
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Travaux agricoles
Adresse
LA MAIRIE
50260 , RAUVILLE-LA-BIGOT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1904
Date d'ajout
04/08/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/03/2015 : Partant : FERON Hervé, Trésorier - Partant : MARTIN Eugène, Vice-président - Partant : GUILLOT Jean-François, Président - Nouveau : BIHEL Pascal, André, Victor, Président Nouveau : MOULIN Henri, Maxime, Jean-Marie, Vice-président - Nouveau : MICHEL Maxime, Charly, Stéphane, Secrétaire - Changement de qualité : REVEL Frédéric, Gilbert, Stéphane, Secrétaire devient Trésorier Transfert de l'établissement principal à compter du 31/03/2015 : Ancienne adresse : GUILLOT JEAN-FRANCOIS - RAUVILLE LA BIGOT 50820 BRIX - Nouvelle adresse : 1 Hameau Es Fenêtres 50260 Rauville-la-Bigot - PV du Conseil d'administration en date du 31/03/2015
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MONTANT MAXIMUM
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).