Entreprise : SCI LES ARCADES - SIREN 318 456 761
Identité
Dénomination
SCI LES ARCADES
SIREN (siège)
318 456 761
Date d'immatriculation au RNE
23/04/1980
Début d’activité
29/06/2016
Date de fin de la personne morale
22/04/2030
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
exploitation de locaux commerciaux par voie de location ou autrement ; et généralement toutes opérations non susceptibles de porter atteinte à la nature civile de l'activité sociale.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1539.73 EUR
Adresse du siège
LACHAMP 48200 LA FAGE-ST-JULIEN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Lachamp
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOURGUES DENISE , RAYMONDE , PIERETTE
Nom d'usage
ESTEVENON
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1942
Commune de résidence
Saint-Chély-d'Apcher
Nom, Prénom(s)
ESTEVENON RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1939
Commune de résidence
Saint-Chély-d'Apcher
Nom, Prénom(s)
ESTEVENON LAURENT , JEAN-PIERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Saint-Chely d'Apcher
Nom, Prénom(s)
ESTEVENON MARIE-FRANCE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Paris 17
Nom, Prénom(s)
ESTEVENON ISABELLE , ANGELE
Nom d'usage
CHARBONNIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
La Fage Saint-Julien
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/06/2016
Siret
31845676100028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LACHAMP
48200 , LA FAGE-ST-JULIEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
08/03/2017
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE MENDE SOUS LE NUMERO 2017 D 25
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
335
Date d'ajout
07/03/2017
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 29/06/2016 : Ancienne adresse : 6 rue de la Ferronnerie 75001 Paris Nouvelle adresse Lachamp 48200 La Fage Saint-Julien Immatriculation au RCS Paris : le 23/04/1980 Date de début d'activité dans le ressort de Paris : 23/04/1980 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/06/2016 : Nouveau : CHARBONNIER Isabelle, Angèle, Gérante Nouveau : ESTEVENON Marie-France, Gérante Nouveau : ESTEVENON Laurent, Jean-Pierre, Gérant Augmentation de capital à compter du 30/06/2016 Ancien : 1 524.49€ Nouveau : 1 539,73 EUR Modification relative aux associés à compter du 30/06/2016 : Partant : Theuillon Angélina Lucienne Françoise, Associée indéfiniment responsable Changement de qualité : CHARBONNIER Isabelle, Angèle, Gérante devient Gérante Associée indéfiniment responsable Changement de qualité : ESTEVENON Marie-France, Gérante devient Gérante Associée indéfiniment responsable Changement de qualité : ESTEVENON Laurent, Jean-Pierre, Gérant devient Gérant Associé indéfiniment responsable
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).