Entreprise : SUPERIMPRES - SIREN 318 444 676
Identité
(Entreprise radiée le 01/12/1999)
Dénomination
SUPERIMPRES
SIREN (siège)
318 444 676
Date d'immatriculation au RNE
18/04/1980
Date de fin de la personne morale
17/04/2079
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50000 Francs français
Adresse du siège
49 RUE DEFRANCE 94300 VINCENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ZADEH GEORGES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1945
Commune de résidence
CHAMPICNY/MARNE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/08/1992
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/04/1980
Siret
31844467600023
Code APE
212B
Origine du fonds
Création
Activité principale
Imprimerie en tous genres négoce de matériels d'imprimerie d'albums de papier
Adresse
49 RUE 49 Rue DE FRANCE
94300 , Vincennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19261
Date d'ajout
01/12/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 01/12/1999 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : m. Gilbert Laurenty , nom du liquidateur : me gilles Pellegrini . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 1 Décembre 1999 , sous le numéro 91j00945
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
76128
Date d'ajout
19/10/1995
Description
Jugement d'obligation au passif : En date du 18 10 1995 (Aff : 91/945) Le tribunal de commerce à condamné Mr Zadeh Georges À supporter les dettes sociales de Sa À concurrence de 80 000 francs
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/06/1992
Description
Par jugement en date du 16/06/1992 Le t.C. à décidé la poursuite d'activité de 1 Mois Pour une durée expirant le 07/07/1992 . À maintenu juge cré. M Testut , Juge Sup. M Lévêque Et représentant des créanciers Me Pellegrini 4 le parvis de St Maur 94100 St Maur des fosses
Numéro d'observation
89361
Date d'ajout
20/03/1992
Description
Extension de la procédure à La société Jugement du 19.03.1992 de la sa Cartophot. Juge cré : m. Testut - juge suppléant : m. Lévêque - représentant des créanciers : me Pellegrini 4 le parvis de St Maur 94100 St Maur des fosses
Numéro d'observation
89078
Date d'ajout
06/03/1992
Description
Déclaration de cessation des paiements le 6 Mars 1992 Au greffe de Créteil
Numéro d'observation
44316
Date d'ajout
23/08/1991
Description
Non dissolution malgré les pertes en capital assemblée générale du 28 Juin 1991.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).