Entreprise : SCI ROGER - SIREN 318 403 342
Identité
Dénomination
SCI ROGER
SIREN (siège)
318 403 342
Date d'immatriculation au RNE
05/11/2010
Début d’activité
01/04/1980
Date de fin de la personne morale
04/11/2040
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
2 ALL DES MOUETTES 33470 GUJAN-MESTRAS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA HUME
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROGER JOELLE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Gujan-Mestras
Nom, Prénom(s)
RIBEIRO VINCENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
Gujan-Mestras
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1980
Siret
31840334200054
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
2 ALL DES MOUETTES
33470 , GUJAN-MESTRAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA HUME
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1980
Siret
31840334200039
Code APE
702C
Adresse
LD ROUMENGOU
31290 , VIEILLEVIGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1988
Siret
31840334200021
Code APE
702C
Adresse
11 CHE DES ECOLES
31320 , AUZEVILLE-TOLOSANE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
58499
Date d'ajout
05/11/2010
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2902
Date d'ajout
01/06/2007
Description
Modification autre 1°) MODIFICATION DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE ANCIENNE MENTION : ACHAT D'UN TERRAIN, CONSTRUCTION D'UN ENTREPOT, GESTION ET ENTRETIEN DE L'IMMEUBLE ET GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS CIVILES SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A CET OBJET NOUVELLE MENTION : L'ACQUISITION, L'ADMINISTRATION ET LA GESTION PAR LA LOCATION OU AUTRE DE TOUS IMMEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS. TOUTES OPERATIONS FINANCIERES, MOBILIERES OU IMMOBILIERES SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A CET OBJET ET SUSCEPTIBLES D'EN FAVORISER LA REALISATION, A CONDITION TOUTEFOIS D'EN RESPECTER LE CARACTERE CIVIL. LA RESIDENCE PRINCIPALE DES ASSOCIES 2°) TRANSFERT DU SIEGE DU : LOT MIRAMAR - POINTE DES NEGRES - 97200 FORT-DE-FRANCE AU : VILLA N°1 - RESIDENCE POINTE JACOB - CAP EST - 97240 LE FRANCOIS Date d'effet : 01/04/2007
Numéro d'observation
2902
Date d'ajout
01/06/2007
Description
CHANGEMENT D'ADRESSE DE MME ROGER JOELLE, GERANTE ANCIENNE ADRESSE : LOT MIRAMAR POINTE DES NEGRES 97200 FORT-DE-FRANCE NOUVELLE ADRESSE : VILLA N°1 - RESIDENCE POINTE JACOB CAP EST - 97240 LE FRANCOIS
Numéro d'observation
11222
Date d'ajout
04/07/1995
Description
Transfert du siège social PAR AG DU 25.06.95, LE SIEGE SOCIAL A ETE TRANSFERE DE AUZEVILLE (31) 11 RUE DES ECOLES A VIEILLEVIGNE (31290), LIEUDIT ROUMENGOU A COMPTER DU 01.07.95 GAZETTE DES TRIBUNAUX DU MIDI DU 08.07.95
Numéro d'observation
8643
Date d'ajout
08/08/1988
Description
Transfert du siège social SOCIAL ET DE L'ACTIVITE DE LA SALVETAT SAINT GILLES (31170) TOURNE FEUILLE - IMPASSE DES TUILERIES A AUZEVILLE TOLOSANE (31320) CASTA NET TOLOSAN - 11 CHEMIN DES ECOLES. IL N'EST CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A L'ANCIEN SIEGE SOCIAL. PV D'ASSEMBLEE EN DATE DU 27.6.88 BODAC B 319 DU 8.9.88 A COMPTER DU 01/06/88
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).