Entreprise : SCEA DU BOS REDON - SIREN 318 394 715
Identité
Dénomination
SCEA DU BOS REDON
SIREN (siège)
318 394 715
Date d'immatriculation au RNE
14/04/1980
Début d’activité
15/09/1978
Date de fin de la personne morale
19/01/2102
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
4300 EUR
Adresse du siège
DOMAINE DU GRAND VITAIN 41330 AVERDON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SICOT PHILIPPE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Gellainville
Dénomination
C.D.I
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Paris 16
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/09/1978
Siret
31839471500029
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
DOMAINE DU GRAND VITAIN
41330 , AVERDON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1980
Siret
31839471500011
Code APE
011A
Adresse
46300 , MILHAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4923
Date d'ajout
08/06/2022
Description
Suivant jugement en date du 19/05/2022 le tribunal judiciaire de Blois a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4923
Date d'ajout
08/06/2022
Description
Radiation d'office conformément à l'article R.123-129 1° du code de commerce : clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
5204
Date d'ajout
27/10/2015
Description
Suivant jugement en date du 16/10/2015, le tribunal de Grande Instance de Blois a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire, en liquidation judiciaire. Nommé Maître LAVALLART, 12 place Jean Jaurès 41000 Blois en qualité de mandataire liquidateur. Autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 31/10/2015 et maintenu la mission de Maître Franck MICHEL, 6 rue de la Barre 37000 Tours administrateur judiciaire pendant la poursuite de l'activité.
Numéro d'observation
4127
Date d'ajout
27/08/2015
Description
Suivant jugement en date du 10/07/2015 le Tribunal de Grande Instance de Blois a prorogé la période d'observation jusqu'au 10/09/2015, autorisé la poursuite d'activité de la société renvoyé l'affaire à l'audience du 10/09/2015.
Numéro d'observation
2204
Date d'ajout
11/05/2015
Description
Suivant jugement en date du 23/04/2015 le Tribunal de Grande Instance de Blois a prorogé à titre exceptionnel pour 2 mois la période d'observation, autorisé la poursuite d'activité de la société et renvoyé l'affaire à l'audience du 11/06/2015
Numéro d'observation
1255
Date d'ajout
18/03/2015
Description
Suivant jugement en date du 12/02/2015 le Tribunal de Grande Instance de Blois a prorogé à titre exceptionnel pour 2 mois la période d'observation, autorisé la poursuite d'activité de la société et renvoyé l'affaire à l'audience du 09/04/2015
Numéro d'observation
3334
Date d'ajout
24/07/2014
Description
Suivant jugement en date du 10/07/2014 le Tribunal de Grande Instance de Blois a prorogé pour 6 mois la période d'observation, autorisé la poursuite d'activité de la société et renvoyé l'affaire à l'audience du 19/08/2014
Numéro d'observation
1061
Date d'ajout
03/03/2014
Description
Suivant jugement en date du 13/02/2014, le tribunal de grande instance de Blois a ouvert une procédure de redressement judiciaire, fixé à six mois la durée de la période d'observation, nommé Madame Catherine LOQUIN, juge commissaire titulaire, monsieur Jean-Christophe MAZE, juge commissaire suppléant, Maître LAVALLART, 12 place Jean Jaurès 41000 Blois en qualité de mandataire judiciaire et Maître Franck MICHEL, 6 rue de la Barre 37000 Tours en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).