Entreprise : PAINS ET SAVEURS DE PROVENCE - SIREN 318 357 944
Identité
(Entreprise radiée le 14/02/2022)
Dénomination
PAINS ET SAVEURS DE PROVENCE
SIREN (siège)
318 357 944
Date d'immatriculation au RNE
25/03/1980
Date de fin de la personne morale
24/03/2030
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
558624.63 EUR
Adresse du siège
4 IMP DU PISTOU 13009 MARSEILLE 9 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE LA SOUDE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PATRIS LUC , NICOLAS , JULIEN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
PATRIS CORINNE , ODILE
Nom d'usage
MAUREL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
MESSUS PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Orvault CEDEX
Nom, Prénom(s)
PATRIS GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1932
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
MARE THIERRY , ANDRE , GILLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
AUBOURG PATRICK , RENE , MARCEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Commune de résidence
Le Havre
Dénomination
RSM SECOVEC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Orvault CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/01/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
31835794400012
Enseigne
M20
Code APE
158A
Adresse
275 AV DE LA CAPELETTE
13010 , MARSEILLE 10 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ET NO 277
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/02/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/01/1980
Siret
31835794400038
Code APE
1071A - Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication et distribution automatique de tous produits alimentaires (sauf fruits et légumes en gros)
Adresse
4 IMP ZAC DE LA SOUDE
13009 , Marseille - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
4 IMPASSE DU PISTOU
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/03/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/02/1988
Siret
31835794400020
Enseigne
M2J
Code APE
522G
Adresse
CHE DES BOURRELY
13015 , MARSEILLE 15 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HALL HOPITAL NORD
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9187
Date d'ajout
14/02/2022
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9187
Date d'ajout
14/02/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 14/02/2022, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SAS Les Mandataires, Mission Conduite Par Me Vincent De Carriere . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 14/02/2022
Numéro d'observation
7895
Date d'ajout
04/03/2020
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Marseille rendue le 04/03/2020 nommant M. Silhol Eric juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
59238
Date d'ajout
04/09/2019
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Marseille rendue le 04/09/2019 nommant SAS Les Mandataires, Mission Conduite Par Me Vincent De Carriere 50 RUE Sylvabelle 13006 Marseille liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
37280
Date d'ajout
23/01/2019
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Marseille rendue le 23/01/2019 nommant M. Diarra Abdramane juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précedemment désigné.
Numéro d'observation
37281
Date d'ajout
23/01/2019
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Marseille rendue le 23/01/2019 nommant M. Charriol juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
5906
Date d'ajout
13/11/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille prononce en date du 13/11/2017 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2017J01029 , date de cessation des paiements le 27/10/2017 , désigne liquidateur Me De Carriere Vincent 17 Rue Venture 13001 Marseille , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).