Entreprise : SCI DES CRETES - SIREN 318 301 595
Identité
Dénomination
SCI DES CRETES
SIREN (siège)
318 301 595
Date d'immatriculation au RNE
24/03/1980
Début d’activité
24/03/1980
Date de fin de la personne morale
23/03/2050
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activité principale
L'acquisition et l'aménagement de deux appartements situé l'un à Modane (73) l'autre à Risoul (05) et de tous autres immeubles à destinations diverses
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
42 RLE SAINT-MARC 45230 SAINT-MAURICE-SUR-AVEYRON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PRECY FRANCOISE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Saint-Maurice-Sur-Aveyron
Nom, Prénom(s)
CONNOLLY JAMES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Saint-Maurice-Sur-Aveyron
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/03/1980
Siret
31830159500027
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'acquisition et l'aménagement de deux appartements situé l'un à Modane (73) l'autre à Risoul (05) et de tous autres immeubles à destinations diverses
Adresse
42 RLE SAINT-MARC
45230 , SAINT-MAURICE-SUR-AVEYRON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/1980
Siret
31830159500019
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
LE VIVIER
45220 , CHATEAU-RENARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Montargis ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Orléans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Orléans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 200 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 30 489.80 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).