Entreprise : LABORATOIRE DELOUVILLE - SIREN 318 266 715
Identité
Dénomination
LABORATOIRE DELOUVILLE
SIREN (siège)
318 266 715
Date d'immatriculation au RNE
14/03/1980
Début d’activité
14/03/1980
Date de fin de la personne morale
13/03/2079
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
ACHAT VENTE IMPORTATION EXPORTATION FABRICATION CONDITIONNEMENT COMMER- CIALISATION DE TOUS PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE
Code APE
1811
Capital social
36587.76 EUR
Adresse du siège
2 RUE DENFERT ROCHEREAU 76600 LE HAVRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE HAVRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AGUER PIERRE , MARCEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1924
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
FROMANTIN XAVIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1941
Commune de résidence
VERSAILLES
Nom, Prénom(s)
DELOUIS FRANCOIS , MARIE , STEPHANE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1945
Commune de résidence
LE HAVRE
Nom, Prénom(s)
VILLARD FRANCOIS , CHRISTIAN , GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
AMIENS
Nom, Prénom(s)
LALUNG-BONNAIRE EPSE VILLARD MARIE , JOSE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1932
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/03/1980
Siret
31826671500016
Code APE
1811
Origine du fonds
Création
Activité principale
ACHAT VENTE IMPORTATION EXPORTATION FABRICATION CONDITIONNEMENT COMMER- CIALISATION DE TOUS PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE
Adresse
2 RUE DENFERT ROCHEREAU
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE HAVRE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MOD.17.11.1981 NON DISSOLUTION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DES 3/4 DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 30.09.1981 MENTION D'OFFICE 29.10.1982 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE DU 29.10.1982 PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE - JUGE-COMMISSAIRE:MR LUCIEN GIGUET-SYNDIC:ME EMMANUEL HESS MENTION D'OFFICE 06.11.1982 ORDONNANCE DU 04.11.1982 DE MR LE JUGE- COMMISSAIRE AUTORISANT MME MARIE-JOSE VILLARD ESQ.ASSISTEE DE ME HESS SYNDIC A PROCEDER A DES LICENCIEMENTS-AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTI- VITE DE LA SOCIETE JUSQU'AU 05.01.1983 DANS LE SEUL BUT DE LA REALISA- TION DU STOCK MOD.26.07.1984 CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE A COMPTER DU 30.03.1983 MENTION D'OFFICE 12.04.1985 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE DU 12.04.1985 CONVERTISSANT EN LIQUIDATION DES BIENS LE REGLEMENT JUDI- CIAIRE-JUGE-COMMISSAIRE:MR LUCIEN GIGUET-SYNDIC:ME EMMANUEL HESS MENTION D'OFFICE 11.03.1986 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE DU 07.03.1986 PRONONCANT POUR INSUFFISANCE D'ACTIF LA CLOTURE DES OPERA- TIONS DE LA LIQUIDATION DES BIENS MENTION D'OFFICE 31.12.1986 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE DU 17.01.1986 PRONONCANT LE REMPLACEMENT DE ME HESS SYNDIC PAR ME PASCUAL 14 PLACE DU CHILLOU 76600 LE HAVRE LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 240 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 36 587.76 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).