Entreprise : L ORME - SIREN 318 263 563
Identité
Dénomination
L ORME
SIREN (siège)
318 263 563
Date d'immatriculation au RNE
13/03/1980
Début d’activité
13/03/1980
Date de fin de la personne morale
12/03/2030
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
exploitation d'immeubles ruraux en propriété ou en location
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
163680 EUR
Adresse du siège
51230 LINTHELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOC SEVERINE
Nom d'usage
PERRIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1978
Commune de résidence
Linthelles
Nom, Prénom(s)
DOC LUCILLE , KARENNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1982
Commune de résidence
Reims
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/03/1980
Siret
31826356300013
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
exploitation d'immeubles ruraux en propriété ou en location
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
51230 , LINTHELLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5435
Date d'ajout
17/11/2009
Description
Réduction de capital à compter du 05/07/2009 Ancien : 103970,23 EUR Nouveau : 102300 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 05/07/2009 : Partant : DOC René Maurice Louis, Gérant(e) Nouveau : PERRIER Severine, Co-Gérant Changement de qualité : DOC Gérard Jacky, Gérant(e) devient Co-Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
(Divers) Cette entreprise précédemment inscrite auprès du greffe du tribunal de commerce d'Épernay a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au greffe du tribunal de commerce de Reims par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Conversion d'office du capital en euros conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).