Entreprise : SCI LOT 12 ZI LA MILLETIERE - SIREN 318 209 848
Identité
Dénomination
SCI LOT 12 ZI LA MILLETIERE
SIREN (siège)
318 209 848
Date d'immatriculation au RNE
15/05/1981
Début d’activité
01/04/1981
Date de fin de la personne morale
14/05/2006
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
acquisition d'un terrain exploitation et mise en valeur de ce terrain pour l'édification d'ateliers et de bureaux et l'exploi tation de l'ensemble construit, ainsi que toutes opérations se rattachant à cet objet, pourvu que ces opérations né modifient pas le caractère civil de la société
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1143.37 EUR
Adresse du siège
15 RUE CHRISTIAN HUYGENS 37100 TOURS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAZENAVE DE , LA , ROCHE , PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1933
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1981
Siret
31820984800023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition d'un terrain exploitation et mise en valeur de ce terrain pour l'édification d'ateliers et de bureaux et l'exploi tation de l'ensemble construit, ainsi que toutes opérations se rattachant à cet objet, pourvu que ces opérations né modifient pas le caractère civil de la société
Autres Activités
acquisition d'un terrain exploitation et mise en valeur de ce terrain pour l'édification d'ateliers et de bureaux et l'exploi tation de l'ensemble construit, ainsi que toutes opérations se rattachant à cet objet, pourvu que ces opérations né modifient pas le caractère civil de la société
Adresse
15 RUE CHRISTIAN HUYGENS
37100 , TOURS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
15/05/1981
Description
Historique : - DEPOT ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GR EFFE DU TRI- BUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE LE 25.0 2.80, PUBLIE DANS L'ECHO D'ENGHIEN. - PUBLICITE DE TRANSFERT DANS LA NOUVELLE REPU- BLIQUE DU CENTRE OUEST. - ANCIEN SIEGE SOCIAL : SARCELLES (95200), 16 RUE DU FER A CHEVAL. - MR CAZENAVE DE LA ROCHE PHILIPPE EST NE A ALEP (SYRIE).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).