Entreprise : SCI JULES FERRY - SIREN 318 175 072
Identité
(Entreprise radiée le 08/12/2020)
Dénomination
SCI JULES FERRY
SIREN (siège)
318 175 072
Date d'immatriculation au RNE
11/03/1980
Date de fin de la personne morale
10/03/2030
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
11 AV JULES FERRY 35700 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUMONT ERIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1971
Commune de résidence
Saint-Grégoire
Nom, Prénom(s)
RAVELEAU CHRISTOPHE , PIERRE-ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
CROCQ CHRISTOPHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
GREZIS GAELLE
Nom d'usage
SOULIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1976
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
LEBORGNE OLIVIER , CHRISTOPHE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/12/1979
Siret
31817507200012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition d'un immeuble sis à rennes 11 avenue jules ferry comprenant un batiment en parpaings couvert en tuiles, le tout d'une contenance de 289 métres carrés
Adresse
11 AV 11 Avenue Jules Ferry
35000 , Rennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
28718
Date d'ajout
08/12/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 01/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/07/2020
Description
Dissolution à compter du 15/07/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/07/2020, liquidateur : LEBORGNE Olivier Christophe, siège de la liquidation : 6 Rue Anatole le Braz 35700 Rennes, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches en date du 11/07/2020
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).