Entreprise : SCM BARTHE-BOUSQUET-LAURENT-LAVIGNE - SIREN 318 149 341
Identité
Dénomination
SCM BARTHE-BOUSQUET-LAURENT-LAVIGNE
SIREN (siège)
318 149 341
Date d'immatriculation au RNE
07/03/1980
Début d’activité
02/01/1980
Date de fin de la personne morale
06/03/2020
Forme juridique
Société civile de moyens
Activités principales de l’objet social
SOCIETE CIVILE DE MOYENS DE KINESITHERAPIE
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Capital social
10366.53 EUR
Adresse du siège
17 C AV KENNEDY 31340 VILLEMUR-SUR-TARN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FARO LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1980
Commune de résidence
Sainte-Foy-d'Aigrefeuille
Nom, Prénom(s)
IDRAC VINCENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1976
Commune de résidence
Balma
Nom, Prénom(s)
LAURENT OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Grisolles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/1980
Siret
31814934100022
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
SOCIETE CIVILE DE MOYENS DE KINESITHERAPIE
Autres Activités
SOCIETE CIVILE DE MOYENS DE KINESITHERAPIE
Adresse
17 C AV KENNEDY
31340 , VILLEMUR-SUR-TARN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/06/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1980
Siret
31814934100014
Code APE
748K
Adresse
33 ALLEES CHARLES DE GAULLE
31340 , VILLEMUR-SUR-TARN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12632
Date d'ajout
08/07/2005
Description
Transfert du siège social SIEGE SOCIAL TRANSFERE DU 33 ALLEES CHARLES DE GAULLE 31340 VILLEMUR SUR TARN AU 17 C AVENUE KENNEDY 31340 VILLEMUR SUR TARN - LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A L'ANCIEN SIEGE SOCIAL - CHANGEMENT DE DENOMINATION NOUVELLE SCM B.I.L.L / ANCIENNE SOCIETE CIVILE MOYENS BARTHE BOUSQUET LAURENT LAVIGNE - NOMINATION DE MR IDRAC VINCENT EN QUALITE DE CO - GERANT EN REMPLACEMENT DE MR BARTHE MICHEL - PV D'AGE EN DATE DU 22/06/2005 - Date d'effet: 22/06/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 68 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 10 366.53 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).