Entreprise : SOC FRANCAISE MAINTENANCE INDUSTRIELLE - SIREN 318 123 809
Identité
Dénomination
SOC FRANCAISE MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Sigle
SFMI
SIREN (siège)
318 123 809
Date d'immatriculation au RNE
26/02/1980
Date de fin de la personne morale
25/02/2079
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
30 RUE SERAPHIN CORDIER 62300 LENS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 7
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TASSOU GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
ROUBAIX
Nom, Prénom(s)
FIDULOR STE D'EXPERTISE COMPTABLE -
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LILLE
Nom, Prénom(s)
MALAPEL YVES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Nom, Prénom(s)
BOURGEOIS SANDRINE
Nom d'usage
LOISON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Nom, Prénom(s)
DAUBRESSE FRANCINE
Nom d'usage
LOISON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1930
Nom, Prénom(s)
MALAPEL-LOISON BRIGITTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
LIEVIN
Nom, Prénom(s)
LOISON CLAUDE
Qualité
Administrateur
Nom, Prénom(s)
LOISON CLAUDE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1929
Commune de résidence
LIEVIN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
23/01/1980
Siret
31812380900028
Code APE
283C
Origine du fonds
Création
Activité principale
TOUS TRAVAUX DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Adresse
30 RUE 30 RUE S. CORDIER
62300 , LENS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 7
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1935
Date d'ajout
30/04/1992
Description
EN DATE DU 03.04.92 JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE CESSION AU PROFIT DE LA SA SARTEC LE TRIBUNAL A AUTORISE L'ADMINISTRATEUR A PASSER LES ACTES DE CESSION ET A NOMME ME DUTERAGE COMME COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN A COMPTER DU 03/04/92
Numéro d'observation
1934
Date d'ajout
30/04/1992
Description
JUGEMENT DU 22.03.91 AUTORISANT LA PROLONGATION DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 MOIS A COMPTER DU 14/03/91
Numéro d'observation
5237
Date d'ajout
11/12/1991
Description
JUGEMENT DU 22.11.91 : AUTORISE A TITRE EXCEPTIONNEL LA PROLON- GATION DE LA PERIODE D'OBSERVATION AFFERENTE AU REDRESSEMENT JUDI- CIAIRE POUR UNE DUREE DE 06 MOIS A COMPTER DU 14.10.91 A COMPTER DU 22/11/91
Numéro d'observation
1814
Date d'ajout
30/04/1991
Description
JUGEMENT DU 14.09.90 REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL JUGE COMMISSAIRE MME WEPPE REPRESENTANT DES CREANCIERS ME DUTERAGE RES DE FRANCE RUE ZOLA A BETHUNE ADMINISTRATEUR ME MERCIER RES DE FRANCE RUE ZOLA A BETHUNE PERIODE D'OBSERVATION DE 6 MOIS CESSATION DES PAIEMENTS A COMPTER DU 14/09/90
Numéro d'observation
171
Date d'ajout
20/09/1989
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 21/06/89
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).