Entreprise : SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE METAL - SIREN 318 110 632
Identité
Dénomination
SERVICE OUTILS COUPANTS AFFUTAGE METAL
Sigle
SOCAM
SIREN (siège)
318 110 632
Date d'immatriculation au RNE
01/03/1980
Début d’activité
01/01/1980
Date de fin de la personne morale
28/02/2079
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Vente de tous outils industriels, affutage et transformation d'outils
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Code APRM
3312ZB - Réparation d'autres machines
Capital social
44000 EUR
Adresse du siège
CHE DE LA GRENOUILLERE 60250 MOUY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELCHAMBRE JEAN-CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
Bailleulval
Nom, Prénom(s)
DELCHAMBRE JEAN , CLAUDE
Nom d'usage
DELCHAMBRE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
BAILLEULVAL
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1980
Siret
31811063200029
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Code APRM
3312ZB - Réparation d'autres machines
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
Vente de tous outils industriels, affutage et transformation d'outils
Code APRM
3312ZB - Réparation d'autres machines
Autres Activités
AFFUTAGE D'OUTILS
Code APRM
3312ZB - Réparation d'autres machines
Adresse
0000 CHE DE LA GRENOUILLERE
60250 , MOUY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/03/1980
Description
Historique : Tranformation de la SARL en SOCIETE P AR ACTIONS SIMPLIFIEE à compter du 22/12/2001 MODI FICATION DU 11 MARS 2002 NO 801 : Transformation d e SARL en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, Ancien g érant : Mme BATICLE-TAVERNIER Françoise à compter du 22 décembre 2001. Transformation de la Société par Actions Simplifée en SARL à dater du 30/06/200 5.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/03/1980
Description
Observations concernant l'établissement situé rue du Stade R Boulanger 60250 Mouy : Publication cess ion : Picardie Gazette du 29/01/1980 - Ancien prop riétaire : Mme TAVERNIER Françoise épouse BATICLE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).