Entreprise : SCM DU BOULOUARD - SIREN 318 053 725
Identité
Dénomination
SCM DU BOULOUARD
SIREN (siège)
318 053 725
Date d'immatriculation au RNE
29/02/1980
Début d’activité
29/02/1980
Date de fin de la personne morale
28/02/2030
Forme juridique
Société civile de moyens
Activité principale
LA SOCIETE A POUR ACTIVITE EXCLUSIVE DE FACILITER L'ACTIVITE PROFESSION- NELLES DES ASSOCIES PAR UNE MISE EN COMMUN DES MOYENS UTILES A CETTE ACTIVITE, SANS POUVOIR PAR ELLE-MEME EXERCER LEUR PROFESSION ET TOUT EN RESPECTANT LEUR INDEPENDANCE MORALE ET TECHNIQUE
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Capital minimum
7348.04 EUR
Adresse du siège
RUE DU BOULOUARD 29140 ROSPORDEN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ROSPORDEN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORNIC ALBAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
CONCARNEAU
Nom, Prénom(s)
FLOCH YANN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1971
Commune de résidence
QUIMPER
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/02/1980
Siret
31805372500012
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
LA SOCIETE A POUR ACTIVITE EXCLUSIVE DE FACILITER L'ACTIVITE PROFESSION- NELLES DES ASSOCIES PAR UNE MISE EN COMMUN DES MOYENS UTILES A CETTE ACTIVITE, SANS POUVOIR PAR ELLE-MEME EXERCER LEUR PROFESSION ET TOUT EN RESPECTANT LEUR INDEPENDANCE MORALE ET TECHNIQUE
Autres Activités
LA SOCIETE A POUR ACTIVITE EXCLUSIVE DE FACILITER L'ACTIVITE PROFESSION- NELLES DES ASSOCIES PAR UNE MISE EN COMMUN DES MOYENS UTILES A CETTE ACTIVITE, SANS POUVOIR PAR ELLE-MEME EXERCER LEUR PROFESSION ET TOUT EN RESPECTANT LEUR INDEPENDANCE MORALE ET TECHNIQUE
Adresse
RUE DU BOULOUARD
29140 , ROSPORDEN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ROSPORDEN
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1749
Date d'ajout
17/04/2001
Description
Modification de la gérance ANCIENS CO-GERANTS : STRASZBURGER (ANDRE) - STRASZBURGER (ANNE) NOUVEAU GERANT : CORNIC (ALBAN) Date d'effet : 01/04/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
298
Date d'ajout
24/01/2000
Description
Modification de la gérance NOMINATION D'UN CO-GERANT : FLOCH (YANN) Date d'effet : 05/01/2000
Numéro d'observation
6376
Date d'ajout
26/12/1996
Description
Modification de la gérance DEMISSION D'UN CO-GERANT : LE RESTE JEAN YVES REDUCTION DU CAPITAL EFFECTIF RAMENE DE 72 300 FRS A 48 200 FRS CHANGEMENT DE DENOMINATION : ANCIENNE : S.C.M. ANNE ET ANDRE STRASZBURGER ET JEAN YVES LE RESTE NOUVELLE : S.C.M. DU BOULOUARD (PV AGE DU 30/09/96) - A COMPTER DU 30/09/96
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 48 200.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 348.04 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).