Entreprise : SCI DE PARADIS - SIREN 318 044 211
Identité
Dénomination
SCI DE PARADIS
SIREN (siège)
318 044 211
Date d'immatriculation au RNE
18/02/1980
Début d’activité
15/02/1980
Date de fin de la personne morale
17/02/2030
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition Administration,gestion par location, entretien et aménagement de tout immeuble bati ou non..
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
13 B RUE SOLFERINO 53000 LAVAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEYNCKENS VERONIQUE
Nom d'usage
BINEAU
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Saint-Jean-sur-Mayenne
Nom, Prénom(s)
DOUETTE SYLVIE
Nom d'usage
BOUILLON
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Changé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/02/1980
Siret
31804421100023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition Administration,gestion par location, entretien et aménagement de tout immeuble bati ou non..
Autres Activités
Acquisition Administration,gestion par location, entretien et aménagement de tout immeuble bati ou non..
Adresse
13 B RUE SOLFERINO
53000 , LAVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/1980
Siret
31804421100015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
7 RUE DE PARADIS
53000 , LAVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3770
Date d'ajout
11/09/2008
Description
Modification relative aux gérantes-associées à compter du 23/07/2008 : Partant : EON Françoise, Partant : GABORIAU Françoise, Nouveau : BOUILLON Sylvie, Nouveau : BINEAU Véronique, Transfert du siège social et ets principal à compter du 23/07/2008 : Ancienne adresse : 9 Parc des Douglas 53260 FORCE Nouvelle adresse : 13bis rue Solferino 53000 LAVAL Journal:Avenir Agricole du 01.08.2008.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).