Entreprise : SCI BRUN - SIREN 318 023 116
Identité
(Entreprise radiée le 19/12/2023)
Dénomination
SCI BRUN
SIREN (siège)
318 023 116
Date d'immatriculation au RNE
12/02/1980
Date de fin de la personne morale
11/02/2079
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
14 RUE DU ROUTOIRE 38360 SASSENAGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOURDAN SIMONE , RENEE , DENIS
Nom d'usage
LELY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1933
Commune de résidence
Seyssinet-Pariset
Nom, Prénom(s)
LELY MARCEL , EDOUARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1935
Commune de résidence
Sassenage
Nom, Prénom(s)
LELY SYLVIE , MARIE , HELENE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
Sassenage
Dénomination
COMMANDANT LENOIR
Qualité
Autre
Commune de résidence
Fontaine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/02/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1980
Siret
31802311600011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
22 RUE COMMANDANT LENOIR
38600 , FONTAINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/2013
Siret
31802311600029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
14 RUE DU ROUTOIRE
38360 , SASSENAGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/030338
Date d'ajout
19/12/2023
Description
Radiation en date du 19/12/2023 - Clôture des opérations de liquidation 30/06/2023 (Assemblée générale en date du 15/11/2023).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/019390
Date d'ajout
07/08/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/06/2023
Numéro d'observation
F23/019390
Date d'ajout
07/08/2023
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 30/06/2023 - Siège de la liquidation : 135 Rue Vaucanson 38340 VOREPPE - Publicité dans un journal d'annonces légales : Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné du 28/07/2023
Numéro d'observation
F13/004331
Date d'ajout
19/03/2013
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 22 Rue Commandant Lenoir Zone Industrielle 38600 FONTAINE au 14 Rue du Routoire 38360 SASSENAGE à compter du 01/02/2013
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au greffe le 29.01.1980 LES AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINE du 26.01.1980
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).