Entreprise : SCI ESPACE SEVIGNE LA RIGOURDIERE - SIREN 318 008 026
Identité
(Entreprise radiée le 06/09/2023)
Dénomination
SCI ESPACE SEVIGNE LA RIGOURDIERE
SIREN (siège)
318 008 026
Date d'immatriculation au RNE
26/02/1980
Date de fin de la personne morale
25/02/2079
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
LA BOISINIERE 35530 SERVON-SUR-VILAINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 11
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JEULAND ANNIE , MARIELLE , EUGENIE
Nom d'usage
AUDREN DE KERDREL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Châteaubourg
Dénomination
JEULAND FINANCE ET ASSOCIES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
SCD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Servon-sur-Vilaine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/09/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
31800802600011
Code APE
702C
Adresse
7 RUE DE LA FRESNERIE
35510 , CESSON-SEVIGNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 63
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/01/1980
Siret
31800802600029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition, propriété, administration et exploitation pär bail ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis (début : 20.09.1994)
Adresse
la Boisinière BP 11
35530 , Servon-sur-Vilaine - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 11
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
24998
Date d'ajout
06/09/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 16/06/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16543
Date d'ajout
09/06/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2022 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/06/2023
Description
Dissolution à compter du 31/12/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2022, siège de la liquidation : BP 11 la Boisinière 35530 Servon-sur-Vilaine, parution de la publicité légale : 7 jours paru le 03/06/2023
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
26/02/1980
Description
Historique des observations depuis le 26/02/1980 : - JOURNAL PUBLICATEUR : LE RASSEMBLEMENT. - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 11.01.1980 AU 01.07.1989, CESSON SEVIGNE, 7 RUE DE LA FRESNERIE. * DU 01.07.1989 AU 20.09.1994, CESSON SEVIGNE, IMMEUBLE ESPACE SEVIGNE, ZONE DE LA RIGOURDIERE. - ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : * SCI LA FRESNERIE SEVIGNE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).