Entreprise : SCI LE PARC LOCRET - SIREN 317 992 907
Identité
Dénomination
SCI LE PARC LOCRET
SIREN (siège)
317 992 907
Date d'immatriculation au RNE
24/02/2014
Début d’activité
14/02/1980
Date de fin de la personne morale
23/02/2040
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition de tous locaux ou propriétés immobilières et plus particulièrement la constitution par voie d'apport de la nue propriété d'un immeuble sis à Sannois 9 Bld Gabriel péri et 4 rue Dr Émile roux
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
764704.16 EUR
Adresse du siège
19 BD DE LA SAUSSAYE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURCIER ALAIN , SERGE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1948
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
BOURCIER TRISTAN , MARIE , LEON , RAYMOND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Strasbourg
Nom, Prénom(s)
BOURCIER VINCENT , CLAUDE , ROLAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BOURCIER GUILLAUME , PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1984
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
BOURCIER CLAUDE , LOUISE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1938
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BOURCIER BEATRICE , LAURE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1988
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BOURCIER ANNE-CHARLOTTE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1982
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
BOURCIER GERARD , LEON
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1940
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
VERRIER FREDERIQUE , CLAUDE
Nom d'usage
DUBARD DE GAILLARBOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
VERRIER ANNE , ELVIRE
Nom d'usage
PUPION
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Poitiers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/02/1980
Siret
31799290700020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition de tous locaux ou propriétés immobilières et plus particulièrement la constitution par voie d'apport de la nue propriété d'un immeuble sis à Sannois 9 Bld Gabriel péri et 4 rue Dr Émile roux
Autres Activités
Acquisition de tous locaux ou propriétés immobilières et plus particulièrement la constitution par voie d'apport de la nue propriété d'un immeuble sis à Sannois 9 Bld Gabriel péri et 4 rue Dr Émile roux
Adresse
19 BD DE LA SAUSSAYE
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/02/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1980
Siret
31799290700012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
9 BD GABRIEL PERI
95110 , SANNOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18919
Date d'ajout
24/02/2014
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).