Entreprise : VILLA PIERRE - SIREN 317 928 208
Identité
Dénomination
VILLA PIERRE
SIREN (siège)
317 928 208
Date d'immatriculation au RNE
11/04/1980
Début d’activité
01/01/1980
Date de fin de la personne morale
10/04/2079
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Code APE
8710A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
14 RUE DU DOCTEUR MAURAN 06800 CAGNES-SUR-MER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES BREGUIERES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUDRY JOHAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Dardilly
Nom, Prénom(s)
BOULBAHRI FAROUK
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marseille 02
Nom, Prénom(s)
FARAJ PIERRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1979
Commune de résidence
Nice
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1980
Siret
31792820800014
Code APE
8710A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Adresse
14 RUE DU DOCTEUR MAURAN
06800 , CAGNES-SUR-MER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES BREGUIERES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
589
Date d'ajout
20/01/2012
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 30/05/2011 Décision de l'associé unique en date du 30.05.2011 Dénomination de l'associé unique : SARL MEDIFAR Journal d'annonces légales : La Tribune Bulletin en date du 20.01.2012
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
438
Date d'ajout
25/01/1994
Description
A COMPTER DU 01/01/94 ANCIENNE FORME JURIDIQUE : SARL NOUVELLE FORME JURIDIQUE : SA ANCEIN GERANT : CARIOTIS ALAIN NOUVEAU PDG : CARIOTIS ALAIN NOUVEAUX ADMINISTRATEURS : PERRON JEAN - HARARI FABRICE - LEFEVRE CLAUDE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : SARL FIDUCIAIRE DE COMMISSARIAT ET D'AUDIT COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : MOREL JEAN CLAUDE
Numéro d'observation
6907
Date d'ajout
27/12/1993
Description
A COMPTER DU 21/12/93 ANCIEN CAPITAL : 50 000 FRS NOUVEAU CAPITAL : 250 000 FRS
Numéro d'observation
2410
Date d'ajout
24/04/1990
Description
A COMPTER DU 02.08.89 ANCIENNE OBJET SOCIAL : EXPLOITATION D'UN FONDS D'HOTELLERIE PENSION RESTAU RATION NOUVEL OBJET SOCIAL : EXPLOITATION D'UN FONDS DE MAISON DE RETRAITE ET EVENTUELLEMENT DE TOUS FONDS D'HOTELLERIE PENSION RESTAURATION ANCIENNE ACTIVITE : HOTELLERIE PENSION RESTAURATION NOUVELLE ACTIVITE : MAISON DE RETRAITE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
IL EST PRECISE QUE LA SOCIETE EST PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE DEPUIS LE 05.12.79 ET L'EXPLOITATION DEPUIS CETTE DATE ordonnance rendue par le juge délégué à la surveillance du RCS dispensant la société VILLA PIERRE de présentér l'agrément de la DDASS pour la nomination de M. FARAJ Pierre et disant que faute de présentation de la dite pièce avant le 09.10.2008 il sera procédé à la radiation d'office de son immatriculation . Dissolution anticipée de la société par suite de Transmission Universelle du Patrimoine à l'associée unique la SARL MEDIFAR à compter du 30.05.2011.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).