Entreprise : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NEPTUNE - SIREN 317 840 718
Identité
(Entreprise radiée le 28/01/2021)
Dénomination
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NEPTUNE
SIREN (siège)
317 840 718
Date d'immatriculation au RNE
30/01/1980
Date de fin de la personne morale
29/01/2079
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3560.17 EUR
Adresse du siège
RUE BEAUVERGER 72000 LE MANS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RENARD ANNABELLE
Nom d'usage
CHIZELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Saint-Rémy-les-Chevreuse
Nom, Prénom(s)
MURATET JEAN-PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Angers
Nom, Prénom(s)
GANEM GERARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Le Mans
Nom, Prénom(s)
ETESSAMI ATOUSSA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Le plessis robinson
Nom, Prénom(s)
GASOWSKI MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
Bures-sur-Yvette
Nom, Prénom(s)
DENIS FABRICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
Champagné
Nom, Prénom(s)
BOURGEOIS HUGUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Le Mans
Nom, Prénom(s)
MANTZARIDES MARINA
Nom d'usage
BECHALANY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1975
Commune de résidence
Sucy-en-Brie
Nom, Prénom(s)
LAFOND CEDRIK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1976
Commune de résidence
Changé
Nom, Prénom(s)
DUPUIS OLIVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Sargé-les-le-Mans
Dénomination
HYP
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Le Mans
Dénomination
HOLDING E.VOOG
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Saturnin
Dénomination
POSITON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Rouperroux-le-Coquet
Dénomination
ETHIBEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Le Mans
Dénomination
MAGALIOS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Yvré-l'Evêque
Dénomination
SAS SATURNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Le Mans
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1980
Siret
31784071800017
Code APE
702C
Adresse
14 B RUE VICTOR HUGO
72000 , LE MANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/01/1980
Siret
31784071800025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La construction l'acquisition la gestion et l'entretien la réparation ou la modification la vente de tous immeubles et en particulier la Construc Tion la gestion et l'entretien d'un immeuble à vocation médicale situé au Mans rue Beauverger et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini pourvu que ces opérations ne modifient en rien le caractère civil de la société.
Adresse
RUE rue Beauverger
72000 , Le Mans - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1309
Date d'ajout
28/01/2021
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à SAS SATURNE RCS Le Mans 342 151 982 dans le cadre d'une fusion avec effet au 30/11/2020
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).