Entreprise : OUTILLAGE FORNARA SA - SIREN 317 838 621
Identité
Dénomination
OUTILLAGE FORNARA SA
SIREN (siège)
317 838 621
Date d'immatriculation au RNE
30/11/1980
Début d’activité
01/01/1980
Date de fin de la personne morale
29/11/2079
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Fabrication et vente d'outillage de découpe et d'emboutissage.
Code APE
2573B - Fabrication d'autres outillages
Capital social
132000 EUR
Adresse du siège
224 RUE JEAN JAURES 08700 NOUZONVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PLAQUIN PATRICK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Neufmanil
Nom, Prénom(s)
HENRY XAVIER , ANDRE , GEORGES
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
This
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1980
Siret
31783862100025
Code APE
2573B - Fabrication d'autres outillages
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fabrication et vente d'outillage de découpe et d'emboutissage.
Adresse
224 RUE JEAN JAURES
08700 , NOUZONVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Siret
31783862100017
Code APE
2573B - Fabrication d'autres outillages
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Fabrication d'autres outillages
Adresse
226 RUE JEAN JAURES
08700 , NOUZONVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Charleville- Mézi ères a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 a u Greffe du Tribunal de Commerce de Sedan par le d écret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/11/1980
Description
Historique : Mise en harmonie des statuts avec le droit commu- nautaire (loi du 30.12.1981) avec ins titution d' un droit agréement exercé par le conse il, en ce qui concerne la transmission des actions . AGE du 30.09.1982. Date de dépot au greffe : 25. 03.1983. Insertion : PAMB des 24/28.12.1982.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
30/11/1980
Description
Observations concernant l'établissement situé 224 rue Jean Jaurès 08700 Nouzonville : Fonds reçu en location gérance de Mr FORNARA Rene fr, demeurant à NOUZONVILLE, 226, rue J. Jaurès RCS A 786 515 28 8 (65 A 528) du 01.01.1980, pour une durée de 1 an , renouvela- ble d'année en année par tacite recon duction; Insertion : PAMB des 2/5.01.1980. Fonds a cquis par achat des époux FORNARA-JACQUES (RCS A 7 86.515.288) au prix de 1.300.000 frs à compter du : 27 MAI 1998 après résiliation de la location-gér ance Insertion : PAMB du 9.6.1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).