Entreprise : ESPACE SERVICE - SIREN 317 837 458
Identité
Dénomination
ESPACE SERVICE
SIREN (siège)
317 837 458
Date d'immatriculation au RNE
28/01/1980
Date de fin de la personne morale
27/01/2079
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
53 AV VICTOR HUGO 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLONDIEAU ANNETTE
Nom d'usage
JANET
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1927
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BRISSON HUBERT , HENRI , MAURICE , OCTAVE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1939
Commune de résidence
Charenton le Pont
Nom, Prénom(s)
FRYDLENDER LUCIEN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1933
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GABETTY JEAN , CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1945
Commune de résidence
UZES
Nom, Prénom(s)
JANET ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
JANET J CLAUDE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1928
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOPLAJEP SOCIETE DE PLACEMENT ET D'INVESTISSEMENT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
JANET LAURANCE AGENCE CONSEIL EN PUBLICITE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
MARIE CLAIRE ALBUM SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1987
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
28/01/1980
Siret
31783745800015
Enseigne
AFFICHAGE N°1
Code APE
7711
Origine du fonds
Création
Activité principale
LA PUBLICITE SOUS TOUTES SES FORMES ET NOTAMMENT L'ACHAT D'ESPACES
Adresse
53 AV VICTOR HUGO
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
50625
Date d'ajout
02/09/1987
Description
.LIQUIDATION DES BIENS N°87 L 184 JUGEMENT DE CONVERSION DU 18 JUIN 1987 AVEC LA STE JANET LAURANCE AGENCE CONSEIL EN PUBLICITE DIT QUE LES OPERATIONS SERONT SUIVIES SOUS MASSE DISTINCTES ME GIRARD SYNDIC
Numéro d'observation
481
Date d'ajout
22/07/1987
Description
Jugement CONVERSION EN LIQUIDATION DES BIENS DU REGLEMENT JUDICIAIRE DU 3 4 85 23 05 85 ET 26 09 85 SA JANET LAURANCE AGENCE CONSEIL EN PUBLICITE 53 AV H HUGO PARIS 16 MR CASTALDI JUGE COMMISSAIRE ME GIRAUD SYNDIC 116 BLD ST GERMAIN PARIS A COMPTER DU 22.07.87
Numéro d'observation
86297
Date d'ajout
05/12/1985
Description
.OUVERTURE DE MASSES PERSONNELLES JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 1985 LE TRIBUNAL ORDONNE L'OUVERTURE DE MASSES DISTINCTESL DANS LE REGLEMENT JUDICIAIRE PRONONCE LE 23 MAI 1985 DE LADITE SOCIETE ET MAINTIEN EN TANT QUE DE BESOINS ME GIRARD SYNDIC
Numéro d'observation
558
Date d'ajout
30/10/1985
Description
Jugement DU 26 09 85-SUR TIERCE OPPOSITION - OUVERTURE DE MASSES PERSONNELLES- (VOIR DOSSIER) A COMPTER DU 26.09.85
Numéro d'observation
58594
Date d'ajout
04/09/1985
Description
.REGLEMENT JUDICIAIRE 85 R 168 JUGEMENT DECLARATIF DU 23 MAI 1985 DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 21 MARS 1985 ME GIRARD SYNDIC DE LA SA JANET LAURENCE AGENCE CONSEIL EN PUBLICITE RC 75B6998ORDONNE LA JONCTION DE CE REGLEMENT JUDICIAIRE AVEC CELUI PRONONCE A L'ENCONTRE DE LA SA ESPACE SERVICE CI DESSUS NOMMEE LE 3 AVRIL 1985 DIT QUE LES OPERATIONS SE POURSUIVRONT SOUS UNE SEULE MASSE ACTIVE ET PASSIVE
Numéro d'observation
27
Date d'ajout
21/06/1985
Description
Jugement DU 23 MAI 1985-DECLARATIF ET JONCTION-ORDONNE LA JONCTION DU RJ DU 03.04.85 AVEC LA SA JANET LAURENCE AGENCE CONSEIL EN PUBLICITE, SIEGE SOCIAL : PARIS (75116) 53 AV. VICTOR HUGO (75B 6898) DATE DES CESSATION PAIEMENTS 210385-SYNDIC ME GIRARD, 116 BLD ST GERMAIN- PARIS- A COMPTER DU 23.05.85
Numéro d'observation
40305
Date d'ajout
13/06/1985
Description
.PAR UN SEUL JUGEMENT AVEC LE DECLARATIF EN DATE DU 3 AVRIL 1985 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS AUTORISE L'EXPLOITATION DIRECTEPOUR UNE DUREE DE 1 MOIS SOUS LA SURVEILLANCE DES JUGE COMMISSAIRE A ASSISTE DU SYNDIC
Numéro d'observation
40305
Date d'ajout
13/06/1985
Description
.REGLEMENT JUDICIAIRE N°85 R 168 JUGEMENT DECLARATIF DU 3 AVRIL 1985 DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DU 21 MARS 1985 ME GIRARD SYNDIC
Numéro d'observation
760
Date d'ajout
03/05/1985
Description
Jugement DU 30485-REGLEMENT JUDICIAIRE-SYNDIC ME GIRARD, 16 BOULEVARD ST-GERMAIN PARIS - A COMPTER DU 30.04.85
Numéro d'observation
22192
Date d'ajout
NC
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 21 MARS 1985 AU GREFFE DE PARIS
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
ETS SECONDAIRE SIS A TOULOUSE 47 CHEMIN LAPUJADE RC PARIS 80 B 31 A COMPTER DU 15.09.84 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152 449.02 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).