Entreprise : SCEA AYMARD - SIREN 317 785 269
Identité
Dénomination
SCEA AYMARD
SIREN (siège)
317 785 269
Date d'immatriculation au RNE
04/01/1980
Début d’activité
20/12/1979
Date de fin de la personne morale
03/01/2079
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Exploitation agricole sous toutes ses formes
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
9471 EUR
Adresse du siège
1238 CHE DE BEAUMES A MAZAN 84200 CARPENTRAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AYMARD CARINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1990
Commune de résidence
Carpentras
Nom, Prénom(s)
AYMARD ANNE-LAURE , VIRGINIE , CHRISTINE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1987
Commune de résidence
Carpentras
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/12/1979
Siret
31778526900026
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation agricole sous toutes ses formes
Autres Activités
Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Culture de fruits à pépins et à noyau,Culture de fruits oléagineux,Culture de la vigne
Adresse
1238 CHE DE BEAUMES A MAZAN
84200 , CARPENTRAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1980
Siret
31778526900018
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Activité principale
Culture de la vigne
Adresse
SERRES
84200 , CARPENTRAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR AYMARD J.M
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1179
Date d'ajout
08/04/1997
Description
CO-GERANT PARTANT : AYMARD MICHEL A COMPTER DU 31/12/1996 JOURNAL : T.P.B.M. DU 11/04/1997
Numéro d'observation
665
Date d'ajout
24/02/1997
Description
TRANSFORMATION DU GAEC AYMARD EN SCEA AYMARD CO-GERANT PARTANT : AYMARD ALINE PROROGATION DE LA DUREE DE 30 A 99 ANS A COMPTER DU 31/12/1996 JOURNAL : T.P.B.M. DU 31/01/1997
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 222 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 33 843.68 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).