Entreprise : GAEC DES POMMIERS BERNARD - SIREN 317 749 356
Identité
Dénomination
GAEC DES POMMIERS BERNARD
SIREN (siège)
317 749 356
Date d'immatriculation au RNE
24/01/1980
Début d’activité
01/01/1980
Date de fin de la personne morale
23/01/2040
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL DES PERSONNES TRAVAIL- LANT DANS L'EXPLOITATION AGRICOLE ET DE LEUR FAMILLE ET PROCEDE A L'EX- PLOITATION DES BIENS DONT SES MEMBRES OU LUI-MEME SONT PROPRIETAIRES LO- CATAIRES FERMIERS ET METAYERS ET QUI LUI SERONT APPORTES
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
60750 EUR
Adresse du siège
LA POMMERAIE 17230 MARANS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD ARNAUD , OLIVIER
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
MARANS
Nom, Prénom(s)
GROIZELEAU WILLIAM , PIERRE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1998
Commune de résidence
Marans
Nom, Prénom(s)
MALINAUD SYLVIE , ANNIE
Nom d'usage
GROIZELEAU
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
MARANS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1980
Siret
31774935600018
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL DES PERSONNES TRAVAIL- LANT DANS L'EXPLOITATION AGRICOLE ET DE LEUR FAMILLE ET PROCEDE A L'EX- PLOITATION DES BIENS DONT SES MEMBRES OU LUI-MEME SONT PROPRIETAIRES LO- CATAIRES FERMIERS ET METAYERS ET QUI LUI SERONT APPORTES
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LA POMMERAIE
17230 , MARANS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
31/12/2020
Siret
31774935600026
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ÉLEVAGE VACHES LAITIÈRES ET CULTURE ET ÉLEVAGE ASSOCIES
Adresse
LA BOSSE
85450 , CHAILLE-LES-MARAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1094
Date d'ajout
18/01/2023
Description
Par jugement en date du 11/01/2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a arrêté le plan de redressement pour une durée de 14 ans et a désigné la SCP DELPHINE RAYMOND en qualité de commissaire à l'exécution du plan
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10435
Date d'ajout
03/08/2022
Description
Par jugement en date du 02/08/2022, le Tribunal judiciaire de La Rochelle a prorogé la période d'observation jusqu'à la fin de l'année culturale en cours
Numéro d'observation
19154
Date d'ajout
27/12/2021
Description
Par jugement en date du 22/12/2021, le Tribunal judiciaire de La Rochelle a prorogé la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois
Numéro d'observation
8485
Date d'ajout
15/06/2021
Description
Par jugement en date du 09/06/2021, le Tribunal judiciaire de La Rochelle a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de GAEC DES POMMIERS BERNARD, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 01/01/2020, et a désigné : Juge commissaire : Monsieur Pierre ROUVIERE Juge commissaire suppléant : Monsieur Jean HUBER Mandataire judiciaire : SCP Delphine RAYMOND
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).