Entreprise : SA SOPROCHIM - SIREN 317 668 069
Identité
Dénomination
SA SOPROCHIM
SIREN (siège)
317 668 069
Date d'immatriculation au RNE
03/12/1979
Début d’activité
03/12/1979
Date de fin de la personne morale
02/12/2078
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Commerce produits chimiques Achat vente de médicaments vétérinaires
Code APE
4675Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
Capital social
160000 EUR
Adresse du siège
IMP GUSTAVE EIFFEL 97122 BAIE-MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE JARRY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DALBADIE ERIC , JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Les Abymes
Dénomination
ANTILLES AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Levallois-Perret
Dénomination
NMJN HOLDING
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Baie-Mahault
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/12/1979
Siret
31766806900022
Code APE
4675Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commerce produits chimiques Achat vente de médicaments vétérinaires
Adresse
IMP GUSTAVE EIFFEL
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE JARRY
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5019
Date d'ajout
05/09/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/06/2016 :Partant : BEAUVARLET Guy, Commissaire aux comptes suppléantNouveau : DALBADIE Eric, Jean, Commissaire aux comptes suppléantJAL : Nouvelles Etincelles 04/08/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6590
Date d'ajout
04/12/2014
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/10/2014
Numéro d'observation
1792
Date d'ajout
28/04/2014
Description
Correction de la liasse C97125646752 du 19/02/2014Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/11/2013 :Partant : VOISIN Bernard Edmond Clement, AdministrateurPartant : MICHAUX Georges Jehan, Directeur général, AdministrateurPartant : VOISIN Solange Marie-Louise Nelly, Président du conseil d'administration, AdministrateurNouveau : NOIRTIN Pierre Marie Roger, Président
Numéro d'observation
814
Date d'ajout
19/02/2014
Description
Réduction de capital à compter du 29/11/2013Ancien : 170000 EURNouveau : 160000 EUR
Numéro d'observation
813
Date d'ajout
19/02/2014
Description
Transformation de la société à compter du 28/11/2013Ancienne forme : Société anonyme (SA)Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS)Augmentation de capital à compter du 28/11/2013Ancien : 160000 EURNouveau : 170000 EUR
Numéro d'observation
5091
Date d'ajout
09/12/2002
Description
Modification autreNOUVEAU DIRECTEUR GENERAL A COMPTER DU 23 10 02 : MR MICHAUX GEORGES PV CA DU 23 10 02
Numéro d'observation
1605
Date d'ajout
17/04/2001
Description
Modification autreANCIEN CAPITAL : 1 000 000 F NOUVEAU CAPITAL : 160 000 EUROS A CPTER DU 21 03 2001
Numéro d'observation
1828
Date d'ajout
11/05/2000
Description
Modification autreEXTENSION DE L'ACTIVITE DE LA STE AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE ET SES DEPENDANCES, DE LA MARTINIQUE ET DES AUTRES ILES DE LA CARAIBE A COMPTER DU 07.04.2000
Numéro d'observation
2346
Date d'ajout
17/07/1998
Description
Modification autreEXTENSION DE L OBJET SOCIAL A L ACTIVITE SUIVANTE : "ACHAT ET VENTE DE MEDICAMENTS VETERINAIRES" A CPTER DU 02 07 98
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).