Entreprise : GFA DU MAS CARLOT - SIREN 317 628 246
Identité
Dénomination
GFA DU MAS CARLOT
SIREN (siège)
317 628 246
Date d'immatriculation au RNE
09/10/2002
Début d’activité
01/01/1975
Date de fin de la personne morale
08/10/2032
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activités principales de l’objet social
Viticulture
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
1500000 EUR
Adresse du siège
RTE MAS CARLOT 30127 BELLEGARDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARES ACHILLE , NICOLAS , JULES
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/2006
Commune de résidence
Bellegarde
Nom, Prénom(s)
MARES OLYMPE , CATHERINE , DANIELE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/2003
Commune de résidence
Bellegarde
Nom, Prénom(s)
MARES CYRIL , MARIE , GUILAIN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Bellegarde
Nom, Prénom(s)
MARES BLANCHE , FRANCOISE , CHRISTINE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/2000
Commune de résidence
Bellegarde
Nom, Prénom(s)
MARES EUGENE , TRECESSON , PAUL
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/2002
Commune de résidence
Bellegarde
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1975
Siret
31762824600017
Nom commercial
MAS CARLOT
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Viticulture
Autres Activités
Culture de fruits à pépins et à noyau,Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
RTE MAS CARLOT
30127 , BELLEGARDE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Mas Carlot
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F18/013902
Date d'ajout
18/09/2018
Description
A compter du 26.06.2018 : Modification relative aux associés de société civile : MARES Blanche Françoise Christine nom d'usage : MARES Blanche devient Associé MARES Eugène Trécesson Paul nom d'usage : MARES Eugène devient Associé MARES Olympe Catherine Danièle nom d'usage : MARES Olympe devient Associé MARES Achille Nicolas Jules nom d'usage : MARES Achille devient Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F13/000130
Date d'ajout
07/01/2013
Description
A compter du 28.11.2012 : Modification relative aux dirigeants et aux associés A compter du 20.12.2012 : Modification relative au capital (ancien montant : 1 500 000 euros)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).