Entreprise : GROUPEMENT FORESTIER DE MOULIN DE LA BLAZE - SIREN 317 587 707
Identité
Dénomination
GROUPEMENT FORESTIER DE MOULIN DE LA BLAZE
SIREN (siège)
317 587 707
Date d'immatriculation au RNE
04/01/1980
Début d’activité
13/12/1979
Date de fin de la personne morale
03/01/2030
Forme juridique
GF, Groupement forestier
Activités principales de l’objet social
La constitution de massifs forestiers sur les terrains nus ci-après apportés et sur tous autres terrains qui pourraient être ultérieurement apportés, reçus ou acquis. L'amélioration, l'équipement, la conservation et la gestion des massifs forestiers qui seront ainsi constitués, de ceux qui son apportés ou acquis ci-après et de tous autres massifs qui pourraient être ultérieurement acquis, reçus ou apportés ; et généralement toutes les opérations quelconques qui, ou bien se rattachent directement ou indirectement à cet objet, notamment les acquisitions de terrains boisés ou à boiser, ou bien en dérivent normalement, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil du Groupement.
Code APE
0220Z - Exploitation forestière
Capital social
16877.98 EUR
Adresse du siège
Mairie de Teillet 81120 TEILLET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARAYON PAULETTE , ODETTE , LUCETTE
Nom d'usage
BOYER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1928
Commune de résidence
Ambialet
Nom, Prénom(s)
AZAÏS GERARD , GUY , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Teillet
Nom, Prénom(s)
SIRGUE-SANSFONS FRANCINE , LEONE , MARTHE
Nom d'usage
FABRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Teillet
Nom, Prénom(s)
SOULET ANDRE , LOUIS , JOSEPH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1936
Commune de résidence
Teillet
Nom, Prénom(s)
FABRE OLIVIER , LUCIEN , HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Teillet
Nom, Prénom(s)
DONADILLE YVON , HONORE , JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1936
Commune de résidence
Teillet
Nom, Prénom(s)
SALLAGOÏTY Emmanuel , Marie
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
Bernac
Nom, Prénom(s)
SALLAGOÏTY Emmanuel , Marie
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
Bernac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/12/1979
Siret
31758770700017
Code APE
0220Z - Exploitation forestière
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Constitution, amélioration, équipement, conservation et gestion de massifs forestiers et généralement toutes opérations s'y rattachant
Adresse
Mairie de Teillet
81120 , TEILLET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 110 712.30 FRF nouveau montant : 16 877.98 Eur
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).