Entreprise : SOCIETE CIVILE D'ARCIZANS DESSUS - SIREN 317 556 215
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE D'ARCIZANS DESSUS
Sigle
S.I.C.A. D'ARCIZANS-DESSUS
SIREN (siège)
317 556 215
Date d'immatriculation au RNE
20/12/1979
Date de fin de la personne morale
19/12/2029
Forme juridique
Société civile d'intérêt collectif agricole (SICA)
Capital social
3125.2 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 65400 ARCIZANS-DESSUS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUFFAROT HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1932
Commune de résidence
ARCIZANS DESSUS
Nom, Prénom(s)
GERBET JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1942
Commune de résidence
ARCIZANS DESSUS
Nom, Prénom(s)
POME EDOUARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1947
Commune de résidence
ARCIZANS DESSUS
Nom, Prénom(s)
PIBOU FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1923
Commune de résidence
ARCIZANS DESSUS
Nom, Prénom(s)
CAZAUX MARCEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1929
Commune de résidence
ARCIZANS DESSUS
Nom, Prénom(s)
CAZAJOUS ALPHONSE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1941
Commune de résidence
ARCIZANS-DESSUS
Nom, Prénom(s)
CAZAJOUS MARCEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
ARCIZANS DESSUS
Nom, Prénom(s)
JOUANICOU JOSEPH
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1934
Commune de résidence
ARGELES-GAZOST
Nom, Prénom(s)
GERBET PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
ARCIZANS DESSUS
Nom, Prénom(s)
CARDEBAT PAUL
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1927
Commune de résidence
ARCIZANS DESSUS
Nom, Prénom(s)
LARZABAL JEAN , BAPTISTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1941
Commune de résidence
ARCIZANS DESSUS
Nom, Prénom(s)
CAZAJOUS CHARLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
ARCIZANS DESSUS
Nom, Prénom(s)
BORDES JEAN , CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
ARCIZANS DESSUS
Nom, Prénom(s)
FOURCADE ALPHONSE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1942
Commune de résidence
ARCIZANS-DESSUS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
30/10/1979
Siret
31755621500018
Code APE
011A
Origine du fonds
Création
Activité principale
IDEM OBJET SOCIAL.
Adresse
MAIRIE D'ARCIZANS DESSUS
65400 , ARGELES-GAZOST - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 20 500.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 3 125.20 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).