Entreprise : SCI BEL AIR - SIREN 317 541 266
Identité
Dénomination
SCI BEL AIR
SIREN (siège)
317 541 266
Date d'immatriculation au RNE
31/10/2002
Début d’activité
12/08/1976
Date de fin de la personne morale
30/10/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition propriété administration exploitation et location d'immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
9146.94 EUR
Adresse du siège
RUE ANDRE ET GUY PICOTY 23300 LA SOUTERRAINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIDOIRE CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
La souterraine
Nom, Prénom(s)
PICOTY MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
La souterraine
Dénomination
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PICOTY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Villeron
Dénomination
CAPELLA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Villeron
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/08/1976
Siret
31754126600019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition propriété administration exploitation et location d'immeubles
Autres Activités
Acquisition propriété administration exploitation et location d'immeubles
Adresse
RUE ANDRE ET GUY PICOTY
23300 , LA SOUTERRAINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Siret
31754126600027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
BEL AIR D ARCHIAC
17430 , TONNAY CHARENTE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SONNEVILLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
427
Date d'ajout
11/03/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/12/2012 : Partant : SCHILDT NEE PICOTY Pascale, Gérant Nouveau : PICOTY Michel, Gérant non associé - Nouveau : RIDOIRE Christian, Gérant non associé - Nouveau : SAS CAPELLA, Associé indéfiniment responsable - Nouveau : SC SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PICOTY, Associé indéfiniment responsable / Modification administrative de l'adresse de l'entreprise : Anciennement : Rue André PICOTY - Nouvellement : Rue André et Guy PICOTY - Modification de la durée de la personne morale pour 99 ans à compter du 02/09/2002 rectification erreur greffe civil -
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).