Entreprise : CUMA DES TROIS COMMUNES - SIREN 317 497 535
Identité
Dénomination
CUMA DES TROIS COMMUNES
SIREN (siège)
317 497 535
Date d'immatriculation au RNE
12/12/1979
Début d’activité
07/11/1979
Date de fin de la personne morale
11/12/2019
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Utilisation de matériel agricole
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital minimum
733.28 EUR
Adresse du siège
FERME DE CAVELANDE 14430 CRESSEVEUILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ M. BERTRAND VACQUEREL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESVOYE THIERRY , MICHEL , ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
Saint-Aubin Lebizay
Nom, Prénom(s)
LAMMENS SERGE , EMILE , GEORGES
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Basseneville
Nom, Prénom(s)
MACREL ALAIN , BERNARD , DIDIER
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1976
Commune de résidence
Brucourt
Nom, Prénom(s)
CARPENTIER EMMANUEL , FABRICE , ANTOINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Hotot-en-Auge
Nom, Prénom(s)
ASSELIN DE VILLEQUIER ANTOINE , CHARLES , EMMANUEL , MARIE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Victot-Pontfol
Nom, Prénom(s)
MONTAIS GILLES , BERNARD , VINCENT
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1977
Commune de résidence
Rumesnil
Nom, Prénom(s)
TELLIER GERARD , YVAN , EMMANUEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Grangues
Nom, Prénom(s)
VACQUEREL BERTRAND , JEAN , GILBERT , FERDINAND
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
Cresseveuille
Nom, Prénom(s)
DANTU JEAN-PAUL , RAYMOND , HENRI
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Annebault
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/11/1979
Siret
31749753500037
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Utilisation de matériel agricole
Adresse
FERME DE CAVELANDE
14430 , CRESSEVEUILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ M. BERTRAND VACQUEREL
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/11/1979
Siret
31749753500029
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Activités de soutien aux cultures
Adresse
14430 , SAINT-JOUIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1979
Siret
31749753500011
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités de soutien aux cultures
Adresse
FERME DU MARAIS
14160 , BRUCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
616
Date d'ajout
20/02/2009
Description
Transfert du siège social et établissement principal à compter du 16/11/2007 : Ancienne adresse : Ferme du Marais 14160 Brucourt Nouvelle adresse : Ferme de Cavelande - Chez M. Bertrand Vacquerel 14430 Cresseveuille Aucune activité n'est conservée l'ancienne adresse Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/11/2007 : Partant : QUINETTE Jacques, Commissaire aux comptes titulaire Partant : RENOU Maurice Yves Rêné, Président Partant : FEREY Ghislain Raymond, Vice président Nouveau : DESVOYE Thierry Michel Alain, Président Nouveau : MONTAIS Gilles Bernard Vincent, Vice-Président Nouveau : TELLIER Gérard Yvan Emmanuel, Secrétaire Nouveau : VACQUEREL Bertrand Jean Gilbert Ferdinand, Membre Nouveau : DANTU Jean-Paul Raymond Henri, Membre Nouveau : LAMMENS Serge Emile Georges, Membre Nouveau : MACREL Alain Bernard Didier, Membre Changement de qualité : CARPENTIER Emmanuel Fabrice Antoine, Trésorier et administrateur devient Trésorier Changement de qualité : ASSELIN DE VILLEQUIER Antoine Charles Emmanuel Marie, Secrétaire devient Membre Prorogation de durée de la personne morale de 40 ans à compter du 11/12/2019 suivant AGE du 16/11/2007
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
1488
Date d'ajout
05/08/2005
Description
Modification autre Conseil d'administration sortant : Frotie Bernard (ex-president), henry Philippe (ex-vice-president), Ferey Ghislain (ex-tresorier), Demaris Dominique (ex-secretaire) nouveau conseil d'administration : Mr Renou Maurice (président), Mr Ferey Ghislain (vice-président), Mr Carpentier Emmanuel (trésorier), Mr Asselin de Villequier Antoine (secrétaire) Date d'effet : 12/11/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 4 810.00 FRF nouveau montant : 733.28 Eur codés statistiques attribués par l'INSEE : Siret 317-497-535-00011 code NAF 014a
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).