Entreprise : SCI PARIS VAUDETARD - SIREN 317 482 230
Identité
Dénomination
SCI PARIS VAUDETARD
SIREN (siège)
317 482 230
Date d'immatriculation au RNE
06/02/1989
Début d’activité
26/09/1988
Date de fin de la personne morale
05/02/2078
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition propriété administration et exploitation et gestion par voie de location ou autrement de tous biens immobiliers et notamment de part de la société civile immobilière Celton
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
195 AV DES CHENES VERTS 06410 BIOT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA VALLEE VERTE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARRAMY ARLETTE , GINETTE
Nom d'usage
ETIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1931
Commune de résidence
Biot
Nom, Prénom(s)
ETIE SYLVIE , ARLETTE
Nom d'usage
PARACHOU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
Biot
Nom, Prénom(s)
ETIE FRANCOISE , LAURENCE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Biot
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/09/1988
Siret
31748223000024
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition propriété administration et exploitation et gestion par voie de location ou autrement de tous biens immobiliers et notamment de part de la société civile immobilière Celton
Adresse
195 AV DES CHENES VERTS
06410 , BIOT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA VALLEE VERTE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5963
Date d'ajout
01/06/2018
Description
Radiation du RCS le 01/06/2018 avec effet au 09/04/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2591
Date d'ajout
09/04/2015
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 16/03/2015 Liquidateur : ETIE Arlette, Ginette Le siège de la liquidation est fixé à : 195 des Chênes Verts 06410 Biot Journal d'annonces légales : La Tribune Bulletin en date du 27/03/2015
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).