Entreprise : COOPERATIVE FORESTIERE DU GRAND OUEST - SIREN 317 428 621
Identité
(Entreprise radiée le 09/10/2018)
Dénomination
COOPERATIVE FORESTIERE DU GRAND OUEST
Sigle
COFOROUEST
SIREN (siège)
317 428 621
Date d'immatriculation au RNE
13/12/1979
Fermeture de l'établissement - 31742862100021
- Date d'effet de la fermeture : 24/08/2018
Fermeture de l'établissement - 31742862100039
- Date d'effet de la fermeture : 01/09/2007
Fermeture de l'établissement - 31742862100047
- Date d'effet de la fermeture : 24/08/2018
Fermeture de l'établissement - 31742862100054
- Date d'effet de la fermeture : 24/08/2018
Fermeture de l'établissement - 31742862100062
- Date d'effet de la fermeture : 24/08/2018
Fermeture de l'établissement - 31742862100070
- Date d'effet de la fermeture : 23/10/2007
Fermeture de l'établissement - 31742862100088
- Date d'effet de la fermeture : 01/09/2007
Fermeture de l'établissement - 31742862100096
- Date d'effet de la fermeture : 24/08/2018
Fermeture de l'établissement - 31742862100104
- Date d'effet de la fermeture : 24/08/2018
Date de fin de la personne morale
12/12/2078
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2017
Forme juridique
Société coopérative agricole
Capital social
928.41 EUR
Adresse du siège
62 RUE HENRI DE TOULOUSE LAUTREC 27000 EVREUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAISON DE LA FORET
BP 844
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEATRIX MARC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1945
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CACALY MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
ORCEL JANINE
Nom d'usage
POULET
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GUITON DAVID , VINCENT , CHARLES , EDOUARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Vaux-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
PINATTON JEAN-PIERRE , ADRIEN , LUCIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1943
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MANTOUX PASCAL-OLIVIER , JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1943
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PORTE THEIL DE , LA , DU , PAUL-HENRI , ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MOREL HUGUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
La Flèche
Nom, Prénom(s)
DE MORELL D'AUBIGNY D'ASSY PATRICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
LE PICARD CYRIL , HUBERT , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
JARDIN DANIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
La Chapelle-sur-Erdre
Nom, Prénom(s)
HUREL FRANCOIS , CHARLES , JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Mahéru
Nom, Prénom(s)
JOIN-LAMBERT YVES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1937
Commune de résidence
Angerville-la-Campagne
Nom, Prénom(s)
MEVEL JEAN-PAUL, PIERRE, ROBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1936
Commune de résidence
Saint-Germain-en-Laye
Nom, Prénom(s)
DE L'ESTOILE MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1938
Commune de résidence
Pressagny-l'Orgueilleux
Nom, Prénom(s)
PELLERIN SYLVIE
Nom d'usage
DRION
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
GONDARD PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
VIEBAN STEPHANE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Castres
Dénomination
FNR- REVICOOP
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris CEDEX 11
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/08/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/06/1979
Siret
31742862100021
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité de services (plans de gestion, martelages, reboisements, expertises) activité de ventes de bois et de produits fores- tiers, activité approvisionnement.
Adresse
62 RUE Rue h de Toulouse Lautrec
27000 , Evreux - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAISON DE LA FORET
BP 844
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/08/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1987
Siret
31742862100054
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
PRODUCTION, ECOULEMENT ET VENTE DE PRODUITS AGRICOLES ET FORETIERS, APPROVISIONNEMENT ET SERVICES
Adresse
10 RUE DIEUDONNE COSTES
28000 , CHARTRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/08/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2001
Siret
31742862100047
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
production, ecoulement et vente de produits agricoles et forestiers, approvisionnement et services (début : 01.06.2001)
Adresse
CHAMPEAUX
35000 , RENNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CS 14 246
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/10/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2004
Siret
31742862100070
Code APE
515E
Adresse
3 RUE GUERIN DES FONTAINES
49150 , BAUGE-EN-ANJOU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/08/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1997
Siret
31742862100104
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Production écoulement et vente de produits agricoles et forestiers approvisionnement et services.
Adresse
22 RUE LOUIS FORTON
61500 , SEES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1997
Siret
31742862100039
Code APE
515E
Adresse
19 B RUE DES CAPUCINS
61000 , ALENCON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAISON DE LA FORET
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/08/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2005
Siret
31742862100096
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
reduction ecoulement et vente de produits agricoles et forestiers approvisionnement et services
Adresse
5 RUE DES GRAVAUX
72200 , LA FLECHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2005
Siret
31742862100088
Code APE
515E
Adresse
128 AV FELIX GENESLAY
72100 , LE MANS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
COFOROUEST
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/08/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2002
Siret
31742862100062
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
PRODUCTION ECOULEMENT ET VENTE DE PRODUITS AGRICOLES ET FORESTIERS APPROVISIONNEMENT ET SERVICES
Adresse
2 AV JEANNE D ARC
78150 , LE CHESNAY-ROCQUENCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4827
Date d'ajout
09/10/2018
Description
Radiation du RCS le 09/10/2018 avec effet au 29/06/2018 ALLIANCE FORETS BOIS, RCS Bordeaux 534 770 268.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
60515
Date d'ajout
28/08/2018
Description
Radiation. Fusion absorption par COFOROUEST 317 428 621 RCS EVREUX et ALLIANCE FORETS BOIS 534 770 268 RCS BORDEAUX Le 29/06/2018
Numéro d'observation
41752
Date d'ajout
28/08/2018
Description
Radiation. Fusion absorption par COFOROUEST RCS d'Evreux 317 428 621 et ALLIANCE Forest Bois RCS Bordeaux 534 770 268 Le 29/06/2018
Numéro d'observation
7075
Date d'ajout
27/08/2018
Description
Radiation du RCS le 27/08/2018 avec effet au 29/06/2018 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce d'Evreux. Fusion absorption par COFOROUEST Rcs d'Evreux 317 428 621 et ALLIANCE Forets Bois rcs Bordeaux 534 770 268 Le 29 juin 2018
Numéro d'observation
52396
Date d'ajout
24/08/2018
Description
Radiation. Fusion absorption par COFOROUEST Rcs d'Evreux 317 428 621 et ALLIANCE Forets Bois rcs Bordeaux 534 770 268 Le 29/06/2018
Numéro d'observation
1778
Date d'ajout
18/05/2004
Description
MODIFICATION DE LA DENOMINATION : ANCIENNE : COOPERATIVE FORESTIERE D'EVREUX NOUVELLE : COFOROUEST "COOPERATIVE FORESTIERE DU GRAND OUEST" A COMPTER DU 20.03.2004. Date d'effet : 20/03/2004
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
13/11/2002
Description
Historique des observations depuis le 13/11/2002 : - IMMATRICULATION A TITRE PRINCIPAL AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
13/12/1979
Description
Historique des observations depuis le 13/12/1979 : JOURNAL PUBLICATEUR : L'EURE AGRICOLE Mention du 11/05/2004 : ANCIENNE DENOMINATION : COOPERATIVE FORESTIERE D'EVREUX (C.F.E.) NOUVELLE DENOMINATION : COFOROUEST (COOPERATIVE FORESTIERE DU GRAND OUEST) à compter du 20.03.2004 Mention du 07/08/2006 : Fusion-absorption de "COFOROUEST PAYS DE LA LOIRE" dont de siege est à BEAUGE "49150" - Place de l'Europe - RCS SAUMUR 325 614 329 "Société Absor- bée" par "COFOROUEST" Société Absorbante à compter du 31.03.2006.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de début d'activité : 27/06/1979.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).