Entreprise : SOC JEAN MYRI - SIREN 317 339 604
Identité
Dénomination
SOC JEAN MYRI
SIREN (siège)
317 339 604
Date d'immatriculation au RNE
18/01/2002
Début d’activité
01/10/1979
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 31733960400025
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2001
Fermeture de l'établissement - 31733960400033
- Date d'effet de la fermeture : 01/11/2006
Date de fin de la personne morale
17/01/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
achat, vente directe ou à la consommation de vins, alcools et boissons de toute nature, ainsi que de tout produit alimentaire.
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Capital social
80000 EUR
Adresse du siège
15 RUE JEAN MOET 51200 EPERNAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLLARD LAURETTE , MARIE-JOSE , MICHELLE
Nom d'usage
SECONDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Bouzy
Nom, Prénom(s)
GROSSELIN PASCAL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
HEBERT PASCAL , FRANCOIS
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Ablon-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
SECONDE PHILIPPE , GASTON , MARCEL
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Bouzy
Dénomination
KPMG SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Levallois-Perret
Dénomination
KAP'PARTICIPATIONS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Epernay
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1979
Siret
31733960400041
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
achat, vente directe ou à la consommation de vins, alcools et boissons de toute nature, ainsi que de tout produit alimentaire.
Adresse
15 RUE JEAN MOET
51200 , EPERNAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/03/1984
Siret
31733960400025
Code APE
513J
Adresse
55 AV MADAME EUGENE ROEDERER
51390 , GUEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/12/2001
Siret
31733960400033
Code APE
513J
Adresse
4 RUE DES COLINETTES
51530 , MARDEUIL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE MARDEUIL 4-6
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2957
Date d'ajout
02/04/2010
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 20/11/2009 Décision de l'associé unique en date du 20/11/2009 Dénomination de l'associé unique : SAS CEPAGES EPERNAY EPERNAY B 439 645 375 Journal d'annonces légales : Journal l'union du 3/12/2009
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
742
Date d'ajout
21/01/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 25/06/2009 : Nouveau : SECONDE Philippe Gaston Marcel, Directeur général délégué
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
(Divers) Cette entreprise précédemment inscrite auprès du greffe du tribunal de commerce d'Épernay a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au greffe du tribunal de commerce de Reims par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
29/10/2005
Description
Continuation de la Ste Malgré un actif net devenu Infer à la moitie du capital - non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 29/10/2005.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
18/01/2002
Description
(Divers) Historique : Transfert du siège social de 51390 Gueux - 55 avenue Mme Eugène Roederer à : 51200 Épernay 4-6 rue des colinettes - Z.A. Mardeuil - à compter du 21/12/2001 dépôt des actes constitutifs déposes au greffe du tribunal de commerce de Reims.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).