Entreprise : LA RUE NEUVE SCI - SIREN 317 308 781
Identité
Dénomination
LA RUE NEUVE SCI
SIREN (siège)
317 308 781
Date d'immatriculation au RNE
22/11/1979
Début d’activité
12/10/1979
Date de fin de la personne morale
21/11/2029
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
ACQUISITION D'IMMEUBLES, ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DE CES IMMEUBLES
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Capital social
365.87 EUR
Adresse du siège
42 RUE NEUVE 47110 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ET 44 ET 46
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GADOT STEPHANE , MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
CASSENEUIL
Nom, Prénom(s)
MERCIER JEAN , FRANCOIS , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
STE LIVRADE SUR LOT
Nom, Prénom(s)
MERCIER OLIVIER , GERARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
STE LIVRADE SUR LOT
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/10/1979
Siret
31730878100010
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
ACQUISITION D'IMMEUBLES, ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DE CES IMMEUBLES
Autres Activités
ACQUISITION D'IMMEUBLES, ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DE CES IMMEUBLES
Adresse
42 RUE NEUVE
47110 , SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ET 44 ET 46
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
908
Date d'ajout
18/05/2005
Description
Cessation d'activité, maintien provisoire au RCS - art. R123-46 6° MENTION D'OFFICE : ART 40 DECRET DU 30.05.84 CESSATION D'ACTIVITE Date d'effet : 18/05/2005
Numéro d'observation
171
Date d'ajout
04/02/1983
Description
Changement de gérant SUIVANT ACTE RECU PAR MAITRE RAFFIN NOTAIRE A CASTILLONNES DU 3.12.82 DIZIEN JEAN PIERRE DEMEURANT A STE LIVRADE SUR LOT RUE BROSSARD ET M MERCIER JEAN FRANCOIS DEMEURANT A STE LIVRADE SUR LOT ONT ETE NOMMES EN QUALITE DE COGERANTS EN REMPLACEMENT DE MM GAILLARD PHILIPPE, HUDRISIER MICHEL, MARTY JEAN MICHEL ET RAFFIN LEOPOLD. CHEZ NOUS CITOYEN LIBRE DU 04.02.83 Date d'effet : 03/12/1982
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).