Entreprise : ETAB LACHANT-PERRICAUDET - SIREN 317 305 753
Identité
Dénomination
ETAB LACHANT-PERRICAUDET
SIREN (siège)
317 305 753
Date d'immatriculation au RNE
23/11/1979
Date de fin de la personne morale
22/11/2078
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
28350 SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLAS JEAN-CLAUDE , RENE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1931
Commune de résidence
SOISSONS (AISNE)
Nom, Prénom(s)
HUBER ANDRE , MAURICE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
SOISSONS (AISNE)
Nom, Prénom(s)
RYMLAND ARMAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1932
Commune de résidence
SAINT DENIS
Nom, Prénom(s)
RYMLAND ROBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1935
Commune de résidence
ARGENTEUIL
Nom, Prénom(s)
RYMLAND IRENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1934
Commune de résidence
SAINT DENIS
Nom, Prénom(s)
VANDAMME NICOLE , ANNIE
Nom d'usage
RYMLAND
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Commune de résidence
ARGENTEUIL (VAL D'OISE)
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1988
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
31/12/1988
Siret
31730575300012
Code APE
2103
Adresse
28350 , SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Dreux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chartres. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chartres décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MODIFICATION DU 23 JUILLET 1984 : DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE A COMPTER DU 10 AVRIL 1984 - NOMINATION DE MME RYMLAND NICOLE EN QUALITE DE LIQUIDATEUR - SIEGE DE LA LIQUIDATION AU LIEU DU SIEGE SOCIAL. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 100 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 15 244.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).