Entreprise : AID - SIREN 317 274 512
Identité
(Entreprise radiée le 27/03/2023)
Dénomination
AID
SIREN (siège)
317 274 512
Date d'immatriculation au RNE
03/12/1979
Dissolution
- Date de dissolution : 28/02/2005
Fermeture de l'établissement - 31727451200035
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/2013
Fermeture de l'établissement - 31727451200019
- Date d'effet de la fermeture : 01/05/1993
Fermeture de l'établissement - 31727451200027
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/2004
Fermeture de l'établissement - 31727451200043
- Date d'effet de la fermeture : 03/11/2008
Date de fin de la personne morale
02/12/2078
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8400 EUR
Adresse du siège
55 AV DE LA TOURNELLE 89000 AUXERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DRAY GUILLAUME , SERGE , MICHEL , LUCIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Auxerre
Nom, Prénom(s)
QUINCY PATRICE , JEAN , CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
Avallon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/05/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
31727451200019
Code APE
851J
Adresse
22 AV PIERRE DE COURTENAY
89000 , AUXERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1993
Siret
31727451200027
Enseigne
AID AMBULANCE
Code APE
851J
Adresse
4 RUE DU CLOS
89000 , AUXERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2013
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2004
Siret
31727451200035
Enseigne
AMBULANCE HELP AMBULANCES 2000 AMBULANCE HELP AMBULANCES 2000
Code APE
8690A - Ambulances
Code APRM
8690AZ - Ambulances
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
AMBULANCE TAXI
Code APRM
8690AZ - Ambulances
Code APRM
8690AZ - Ambulances
Adresse
55 AV DE LA TOURNELLE
89000 , AUXERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/11/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2005
Siret
31727451200043
Code APE
8690A - Ambulances
Activité principale
Ambulances
Adresse
16 RUE DE LA MALADRERIE
89600 , SAINT-FLORENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
34
Date d'ajout
27/03/2023
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
32
Date d'ajout
27/03/2023
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 27/03/2023
Numéro d'observation
30
Date d'ajout
29/03/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Auxerre en date du 29-03-2021, prorogeant la date de clôture de la procédure de liquidation judiciaire au 29-03-2023 conformément aux dispositions des articles L.643-9 et R.643-17 du Code de Commerce.
Numéro d'observation
28
Date d'ajout
01/04/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Auxerre en date du 01-04-2019, prorogeant la date de clôture de la procédure de liquidation judiciaire au 01-04-2021 conformément aux dispositions des articles L.643-9 et R.643-17 du Code de Commerce.
Numéro d'observation
26
Date d'ajout
18/01/2018
Description
Ordonnance du 18-01-2018 nommant Monsieur Michel Saint-Antonin en qualité de Juge-Commissaire en remplacement de Monsieur Philippe POUPONNEAU.
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
18/01/2016
Description
Ordonnance du 18-01-2016 nommant Monsieur Sylvain DUVAL en qualité de Juge-Commissaire suppléant en remplacement de Guy CORDIER.
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
18/01/2016
Description
Ordonnance du 18-01-2016 nommant Monsieur Philippe POUPONNEAU en qualité de Juge-Commissaire en remplacement de Monsieur Jean QUERON.
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
27/04/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de AUXERRE en date du 27-04-2015, prorogeant la date de clôture de la procédure de liquidation judiciaire au 27-04-2017 conformément aux dispositions des articles L.643-9 et R.643-17 du Code de Commerce.
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
20/01/2014
Description
Ordonnance du 20-01-2014 nommant Monsieur Guy CORDIER en qualité de Juge-Commissaire suppléant en remplacement de Monsieur Bruno MASSIAS JURIEN de la GRAVIERE.
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
01/07/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de AUXERRE en date du 01-07-2013 prononçant la liquidation judiciaire 2012/54 CIP 3275 désigne liquidateur Maître DELIBES 12 boulevard Davout 89000 AUXERRE juge commissaire, Monsieur Jean QUERON met fin a la mission de l'administrateur la SELAS SEGARD-CARBONI
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
06/05/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de AUXERRE en date du 06-05-2013 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 21-05-2013, soit jusqu'au 21-11-2013
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
04/02/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Auxerre en date du 04/02/2013 décidant le maintien de la période d'observation jusqu'au 21/05/2013
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
16/10/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de AUXERRE en date du 15-10-2012 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois , soit jusqu'au 21-05-2013
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
17/07/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Auxerre en date du 16-07-2012 décidant le maintien de la période d'observation jusqu'au 21-11-2012
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
22/05/2012
Description
Le Tribunal de Commerce de AUXERRE a prononcé en date du 21/05/2012 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro 2012/54 et a désigné juge commissaire : Monsieur QUERON Jean, juge commissaire suppléant : Monsieur MASSIAS JURIEN DE LA GRAVIERE Bruno, administrateur : la SELAS Ségard-Carboni, en la personne de Me Ségard Didier 16 rue de l'Horloge 89000 AUXERRE,, avec pour mission : d'assister,, mandataire judiciaire : Maître DELIBES Bernard 12 boulevard Davout Auxerre 89000, et a ouvert une période d'observation expirant le 21/11/2012, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
03/12/1979
Description
Historique : Publication de constitution: La Liber té de l'Yonne *** A compter du 1er.01.2004, la soc iété transfère son siège social de : 4 rue du Clos 89000 AUXERRE, à : 55 avenue de la Tournelle 8900 0 AUXERRE. *** A compter du 1er.08.2005, ACHAT de la branche d'activité de "ambulance et transports sanitaires de personnes" exploitée 10 avenue Delac roix 89000 AUXERRE - ZA route de Tonnerre 89270 VE RMENTON et 16 rue de la Maladrerie 89600 SAINT FLO RENTIN, moyennant le prix de 460.000 EUR. Précéden t exploitant : SARL AMBULANCES NAULIN (RCS AUXERRE B 393 613 443).
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 04/10/2011. - Sort du fonds: Vente du fonds.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).