Entreprise : EARL DES 3 FERMES - SIREN 317 237 923
Identité
Dénomination
EARL DES 3 FERMES
SIREN (siège)
317 237 923
Date d'immatriculation au RNE
05/12/1979
Début d’activité
05/12/1979
Date de fin de la personne morale
04/12/2078
Date de clôture
31/01
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activités principales de l’objet social
EXPLOITATION AGRICOLE
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
173760 EUR
Adresse du siège
2 RUE PRINCIPALE 76210 SAINT-JEAN-DE-LA-NEUVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FREGER SAMUEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Saint-Jean-de-la-Neuville
Nom, Prénom(s)
GUERARD FRANCK , LOUIS , ANDRE , MICHEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1977
Commune de résidence
Saint-Jean-de-la-Neuville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/12/1979
Siret
31723792300014
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Agriculture et élevage
Autres Activités
Elevage d'autres bovins et de buffles,Elevage de vaches laitières,Culture de plantes à fibres,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
2 RUE PRINCIPALE
76210 , SAINT-JEAN-DE-LA-NEUVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F13/001738
Date d'ajout
25/04/2013
Description
Changement de dénomination à compter du 10/04/2013 Ancienne : GAEC SAINT JEAN LE VILLAGE Nouvelle : EARL DES 3 FERMES Transformation de la société à compter du 10/04/2013 Ancienne forme : Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Nouvelle forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) - Actes déposés le 25/04/2013 Les Affiches de Normandie du 24/04/2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F07/000072
Date d'ajout
08/01/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 31/12/2006 : PARTANT : MR FREGER NORBERT, GÉRANT(E) - SUITE A UNE DECISION DE LA MAIRIE DE ST JEAN DE LA NEUVILLE LE SIEGE SOCIAL ET LE PRINCIPAL ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE SONT DESORMAIS SITUES 2 RUE PRINCIPALE 76210 SAINT JEAN DE LA NEUVILLE - ACTES DEPOSES LE 08/01/2007
Numéro d'observation
F03/004830
Date d'ajout
30/12/2003
Description
Prorogation de durée de la personne morale PROROGATION DE LA DUREE DE LA SOCIETE DE 69 ANS SOIT JUSQU'AU 14/06/2078 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL ANCIEN : 978 400 FRS NOUVEAU : 146 760 EUROS - DEMISSION ET NOMINATION D'UN GERANT PARTANT : MR FREGER DANIEL NOUVEAU : MR GUERARD FRANCK - ACTES DEPOSES LE 22/12/2003 Date d'effet : 01/01/2004
Numéro d'observation
F96/000965
Date d'ajout
04/03/1996
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL ANCIEN 795 000 F NOUVEAU 978 400 F NOMINATION DE MR SAMUEL FREGER EN QUALITE DE GERANT A COMPTER DU 25/01/96 DEPOT DES ACTES DU 01/03/96 LE COURRIER CAUCHOIS DU 02/03/96
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MONTANT AU DESSOUS DUQUEL IL NE PEUT ETRE REDUIT : 489 200 F
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).