Entreprise : MYLES SAS - SIREN 317 236 677
Identité
(Entreprise radiée le 14/11/2023)
Dénomination
MYLES SAS
SIREN (siège)
317 236 677
Date d'immatriculation au RNE
07/12/1979
Fermeture de l'établissement - 31723667700025
- Date d'effet de la fermeture : 30/09/2023
Fermeture de l'établissement - 31723667700017
- Date d'effet de la fermeture : 01/09/2019
Date de fin de la personne morale
06/12/2078
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Associé unique
Oui
Capital social
4000000 EUR
Adresse du siège
2 RUE LAMENNAIS 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Cosse PASCAL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Desserteaux-Bessis SOPHIE
Nom d'usage
Seydoux Fornier De Clausonne
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE FIDUCIAIRE PAUL BRUNIER - AUDIT & COMPTABILITE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1979
Siret
31723667700017
Code APE
6611Z - Administration de marchés financiers
Activité principale
Administration de marchés financiers
Adresse
3 AV HOCHE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/12/1979
Siret
31723667700025
Code APE
6611Z - Administration de marchés financiers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, sous toutes ses formes, d'intérêts et participations dans toutes sociétés ou entreprises , la gestion pour son propre compte de ces intérêts et participations , la constitution et la gestion de tout patrimoine immobilier, et plus généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d'en faciliter le développement.
Adresse
2 RUE 2 rue Lamennais
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1979B0944357
Date d'ajout
14/11/2023
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1979B0944350
Date d'ajout
02/10/2023
Description
Actionnaire unique : OJEJ Société civile 2 rue Lamennais 75008 Paris RCS 391 496 205 Paris
Numéro d'observation
1979B0944348
Date d'ajout
02/10/2023
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 01-08-2023
Numéro d'observation
1979B094431
Date d'ajout
NC
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981 30 4 1983 COMPLETANT LA LOI DU 24 7 1966
Numéro d'observation
1979B094432
Date d'ajout
NC
Description
-FIXATION DE LA LIMITE D'AGE DU PDT DU CONSEIL D'ADM
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).