Entreprise : SOCIETE DE SERVICE DE L'ENERGIE - SIREN 317 219 467
Identité
Dénomination
SOCIETE DE SERVICE DE L'ENERGIE
Sigle
SERVICE ENERGIE
SIREN (siège)
317 219 467
Date d'immatriculation au RNE
06/12/1979
Début d’activité
06/12/1979
Date de fin de la personne morale
05/12/2029
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Conduits entretien dépannage maintenance amélioration rénovation installation ainsi que toutes prestations relatives aux fournitures d'énergie
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
2793 CHE DE SAINT CLAUDE 06600 ANTIBES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE GALAXIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ADSUAR SERGE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Malleret-Boussac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/12/1979
Siret
31721946700030
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conduits entretien dépannage maintenance amélioration rénovation installation ainsi que toutes prestations relatives aux fournitures d'énergie
Adresse
2793 CHE DE SAINT CLAUDE
06600 , ANTIBES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE GALAXIE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1131
Date d'ajout
02/02/2018
Description
Radiation du RCS le 02/02/2018 avec effet au 05/02/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
892
Date d'ajout
05/02/2013
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2012 Liquidateur : ADSUAR Serge Le siège de la liquidation est fixé à l'adresse du liquidateur : lieu-dit la Brousse 23600 Malleuret-Boussac Journal d'annonces légales :l'avenir côte d'azur du 01.02.2013
Numéro d'observation
9229
Date d'ajout
20/12/2011
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/10/2011
Numéro d'observation
3328
Date d'ajout
11/06/1993
Description
A COMPTER DU 01/04/93 ANCIEN GERANT : BENICHOU EMILE NOUVEAU GERANT : ADSUAR SERGE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).