Entreprise : SCI FIDIMO - SIREN 317 196 087
Identité
Dénomination
SCI FIDIMO
SIREN (siège)
317 196 087
Date d'immatriculation au RNE
01/01/1979
Début d’activité
03/09/1979
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activité principale
Acquisition mise en valeur administration exploitation location vente tous terrains et immeubles
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
5600 EUR
Adresse du siège
1 AV LUC DONAT 97410 SAINT-PIERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOGUET LIONEL , CHRISTIAN , DAVID
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
PRADINES JEAN , CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Les trois bassins
Dénomination
ADES CONSULTANT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Pierre
Dénomination
HHC CONSEIL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Pierre
Dénomination
ALPHA COMPTA REUNION
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Pierre
Dénomination
MCH EXPERTISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Pierre
Dénomination
LC EXPERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Denis
Dénomination
LM FINANCES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Pierre
Dénomination
JCP AUDIT ET CONSEIL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Pierre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/09/1979
Siret
31719608700017
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition mise en valeur administration exploitation location vente tous terrains et immeubles
Adresse
1 AV LUC DONAT
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
640
Date d'ajout
05/03/2015
Description
Modification relative aux associés à compter du 15/04/2014 : Partant : EXPERTISE COMPTABLE ET PERFORMANCES (SARL) représentée par GILDAS Frederick Oswald Jean, Associé indéfiniment responsable Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/04/2014 : Modifié : PRADINES Jean, Claude, Gérant, demeurant 5 allée des Cocotiers 97426 Les trois bassins (modification domicile personnel)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2762
Date d'ajout
12/09/2014
Description
Modification relative aux associés à compter du 15/04/2014 : Nouveau : ADES CONSULTANT (SARL) représentée par FANOUILLET Thierry, Associé indéfiniment responsable Nouveau : HHC CONSEIL (SARL) représentée par HAN HUEN CHONG Corinne, Associé indéfiniment responsable
Numéro d'observation
1080
Date d'ajout
28/03/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes et aux associés à compter du 01/08/2013 : Nouveau : MOGUET Lionel, Christian, David, Gérant régularisation des associés : JCP AUDIT ET CONSEIL (SARL) représentée par PRADINES Jean-Claude, Associé indéfiniment et solidairement responsable LC EXPERT (SARL), Associé indéfiniment et solidairement responsable LM FINANCES (SARL) représentée par MOGUET Lionel Christian David, Associé indéfiniment et solidairement responsable ALPHA COMPTA REUNION (SARL) représentée par CHAN-ASHING Max Johny, Associé indéfiniment et solidairement responsable MCH EXPERTISE (SARL) représentée par CHONG FAH SHEN Keet Yeun Michel, Associé indéfiniment et solidairement responsable EXPERTISE COMPTABLE ET PERFORMANCES (SARL) représentée par GILDAS Frederick Oswald Jean, Associé indéfiniment et solidairement responsable
Numéro d'observation
2242
Date d'ajout
25/05/2012
Description
réception le 23/05/2012 : suite à la décision du maire de la ville de SAINT-PIERRE en date du 06/04/2012 suite à la renumérotation de l'avenue Luc DONAT, changement adresse du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/01/2012 : Ancienne adresse : 121 Bd Hubert Delisle 97410 SAINT PIERRE Nouvelle adresse : 1 Avenue Luc Donat - 97410 SAINT-PIERRE
Numéro d'observation
5407
Date d'ajout
30/12/2004
Description
Changement de gérant Démission de M. Huet Philippe Alain Jean-Loup de ses fonctions de gérant associé Date d'effet : 26/04/2000
Numéro d'observation
60
Date d'ajout
22/01/2003
Description
Suivant Pv age du 01/10/2002 et à compter du même jour, conversion et augmentation du capital social : - Ancienne mention : 35 000 F soit 5 335,72 euros - - nouvelle mention : 5 600 euros
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).