Entreprise : ETABLISSEMENTS PARISI - SIREN 317 122 695
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS PARISI
SIREN (siège)
317 122 695
Date d'immatriculation au RNE
14/11/1979
Date de fin de la personne morale
13/11/2078
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
117 LE HAUT DES PINS 30140 BOISSET-ET-GAUJAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SUZZI ANTOINETTE
Nom d'usage
RIBOT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1935
Commune de résidence
Alès
Nom, Prénom(s)
RIBOT GILBERTE , ALICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1927
Commune de résidence
Alès
Nom, Prénom(s)
CHEVALLEY JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Alès
Nom, Prénom(s)
RIBOT ROBERT , FRANCK
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1933
Commune de résidence
Alès
Dénomination
AXIOME AUDIT SA
Qualité
Autre
Commune de résidence
Montpellier
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
31712269500024
Code APE
553A
Adresse
117 LE HAUT DES PINS
30140 , BOISSET-ET-GAUJAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Alès a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F07/000173
Date d'ajout
29/01/2007
Description
Mention d'office Mention de la cessation d'activité de la Société en application des dispositions de l'article 40 du Décret du 30.05.1984. (LR AR "NPAI" du 25.01.2007). date d'effet : 25/01/2007
Numéro d'observation
F91/000257
Date d'ajout
07/02/1991
Description
MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE SUITE A LA VENTE DU FONDS A L'ACTIVITE DE CAFE RESTAURANT BRASSERIE SIS ET EXPLOITE A ALES 8 PLACE GABRIEL PERI PAR ACTE DE ME BLAYAC, NOTAIRE A ALES EN DATE DU 15.01.1991 A LA SARL L'EMPIRE ( ALES B 380 866 103 - 91 B 27). PUBLICITE : CEVENNES MAGAZINE DU 25.01.1991 A COMPTER DU 15.01.1991
Numéro d'observation
F86/001500
Date d'ajout
08/10/1986
Description
MODIFICATION DE LA DIRECTION DE LA SOCIETE: ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL D'AADMINISTRATION:PALIGNAC SYLVAIN NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION:REBET VINCENT ANCIENS ADMINISTRATEURS:PALIGNAC SYLVAIN PALIGNAC JEAN-LUC PALIGNAC CHRISTINE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS:REBET VINCENT SERRE OLIVIER SERRE PASCALE date d'effet : 28/07/1986
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).