Entreprise : BOIVIN ET CIE - SIREN 317 121 994
Identité
Dénomination
BOIVIN ET CIE
SIREN (siège)
317 121 994
Date d'immatriculation au RNE
27/11/1979
Début d’activité
01/07/1979
Date de fin de la personne morale
26/11/2078
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Garage de réparations automobiles, vente de véhicules neufs et d'Occasion, de pièces détachées de carburants et ingrédients, accessoires automobiles.
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Code APRM
4520AB - Réparation automobile de véhicules automobiles légers: mécanique
Capital social
80000 EUR
Adresse du siège
67 BD PAUL VAILLANT COUTURIER 59580 ANICHE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOIVIN OCTAVE
Nom d'usage
BOIVIN
Qualité
Directeur Général
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1939
Commune de résidence
Aniche
Nom, Prénom(s)
BOIVIN FRANCK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
Aniche
Nom, Prénom(s)
DAUPHIN JULIE
Nom d'usage
BOIVN
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1942
Commune de résidence
Aniche
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1979
Siret
31712199400014
Enseigne
SA BOIVIN O. ET CIE
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Code APRM
4520AB - Réparation automobile de véhicules automobiles légers: mécanique
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Garage de réparations automobiles, vente de véhicules neufs et d'Occasion, de pièces détachées de carburants et ingrédients, accessoires automobiles.
Code APRM
4520AB - Réparation automobile de véhicules automobiles légers: mécanique
Autres Activités
REPARATIONS AUTOMOBILES
Code APRM
4520AB - Réparation automobile de véhicules automobiles légers: mécanique
Adresse
67 BD PAUL VAILLANT COUTURIER
59580 , ANICHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4578
Date d'ajout
28/10/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/09/2013 : Partant : CARPENTIER Hervé, Commissaire aux comptes suppléant Partant : CAUDEMONT Jean Pierre, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SARL SOCCOM (SARL), Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : CATRY Jean-Michel, Commissaire aux comptes suppléant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi N.2001-420
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).