Entreprise : UNI AIR - SIREN 317 050 102
Identité
Dénomination
UNI AIR
SIREN (siège)
317 050 102
Date d'immatriculation au RNE
19/11/1979
Date de fin de la personne morale
18/11/2019
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2005
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
AEROPORT 31700 BLAGNAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KULPA PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
BASTIEN JOEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDULOR
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Siège
Siret
31705010200019
Code APE
7201
Adresse
AEROPORT
31700 , BLAGNAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10319
Date d'ajout
17/07/1992
Description
Vente d'une branche d'activité CESSION A UNI AIR SA A COMPTER DU 11/07/92 SUITE A ACTE DE CESSION SIGNE LE 4.05.92 A NANTERRE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13215
Date d'ajout
07/10/1991
Description
Jugement DU 11.7.1991 - LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT ORGANISANT LA CESSION DE : LA SA SOFINAIR 36 RUE DANTON (92130) ISSY LES MOULINEAUX STE UNI AIR AEROPORT DE BLAGNAC 31700 BLAGNAC STE UNI AIR INTERNATIONAL MEME ADRESSE STE UNI AIR MAINTENANCE MEME ADRESSE ORDONNE EN CONSEQUENCE LA CESSION DU FONDS DE COMMERCE DE LADITE SOCIETE A STE AERO CHARTER DARTA FIXE LA DUREE DU PLAN A 2 ANS COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : ME SAUVAN 130 RUE DU 8 MAI 1945 (92000) NANTERRE, GAZETTE DES TRIBUNAUX DU MIDI DU 05/10/91 A COMPTER DU 11/07/91
Numéro d'observation
11939
Date d'ajout
09/09/1991
Description
Jugement PAR ORDONNANCE DU 29.05.91 MR LE JUGE COMMISSAIRE AU R.J. DES STES SOFINAIR 36 RUE DANTON (92130) ISSY LES MOULINEAUX ET UNI AIR - UNI AIR INTERNATIO- NAL - UNI AIR MAINTENANCE A BLAGNAC (31700), A AUTORISE ME SAUVAN ADMINIS- TRATEUR A DEMANDER UNE LIGNE DAILLY AUPRES DE L'UBP 22 PL.DE LA MADELEINE A PARIS. PAR ORDONNANCE EN DATE DU 29.05.91 MR LE JUGE COMMISSAIRE AU R.J. DES STES SOFINAIR 36 RUE DANTON (92130) ISSY LES MOULINEAUX ET UNI AIR - UNI AIR INTERNATIONAL - UNI AIR MAINTENANCE A BLAGNAC (31700) A DEMANDER UNE LIGNE DAILLY AUPRES DE L SDBO 64 RUE DU 8 MAI 1945 (92000) NANTERRE. GAZETTE DES TRIBUNAUX DU MIDI DU 07/09/91 A COMPTER DU 29/05/91
Numéro d'observation
7655
Date d'ajout
04/06/1991
Description
Jugement PAR JUGEMENT EN DATE DU 15.05.91 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE (REGIME GENERAL) DE : - SA SOFINAIR 36 RUE CANTON (92130) ISSY LES MOULINEAUX, - STE UNI AIR, AEROPORT DE BLAGNAC (31700) BLAGNAC, - STE UNI AIR MAINTENANCE, AEROPORT DE TOULOUSE BLAGNAC (31700) BLAGNAC, - STE UNI AIR INTERNATIONAL, AEROPORT DE TOULOUSE BLAGNAC (31700) BLAGNAC ADMINISTRATEUR ME SAUVAN 130 RUE DU 8 MAI 1945 (92000) NANTERRE AVEC MISSION D'ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION ET DE DIS- POSITION - RC ME OUIZILLE 3/5/7 AVENUE PAUL DOUMER (92500) RUEIL MALMAISON GAZETTE DES TRIBUNAUX DU MIDI DU 01/06/91 A COMPTER DU 15/05/91
Numéro d'observation
6517
Date d'ajout
28/05/1990
Description
Changement de gérant NOMINATION DE MR BASTIEN JOEL EN REMPLACEMENT DE MR CLERC HENRI, GERANT DEMISSIONNAIRE (PV AGO DU 23.3.1990) A COMPTER DU 23.3.1990 B BODAC DU 4.7.90-430
Numéro d'observation
12864
Date d'ajout
25/09/1989
Description
Changement de gérant NOMINATION DE MR GAUBERT JEAN PIERRE EN REMPLACEMENT DE MR PERRIN DE NELLE PHILIP - PV AG DU 11.10.88 - "LA CROIX DU MIDI" DU 16.06.89 B BODAC DU 21.10.89-541 A COMPTER DU 11/10/88
Numéro d'observation
12867
Date d'ajout
25/09/1989
Description
Changement de gérant NOMINATION DE MR CLERC HENRI EN REMPLACEMENT DE MR GAUBERT JEAN PIERRE - PV AG DU 11.05.89 - "LA CROIX DU MIDI" DU 16.06.89 B BODAC DU 21.10.89-545 A COMPTER DU 11/05/89
Numéro d'observation
2888
Date d'ajout
17/03/1988
Description
Changement de gérant NOUVEAU GERANT : MR PERRIN DE NELLE PHILIP. ANCIEN GERANT : MR PAPILLAULT JACQUES (DECISION DU 1.12.87) BODAC B 531 DU 17.4.88 A COMPTER DU 31/12/87
Numéro d'observation
11280
Date d'ajout
08/12/1987
Description
Nomination d'un gérant DEPART DE MR BUZZICHELLI LILIAN, REMPLACE PAR MR PAPILLAULT JACQUES. NOMINATION EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE DE MR KULPA PIERRE NOMINATION EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT DE LA SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDULOR A COMPTER DU 15/06/87
Numéro d'observation
944
Date d'ajout
04/12/1984
Description
Ouverture d'un établissement secondaire (sauf achat ou apport) ETS SECONDAIRE SIS A BLAGNAC AEROPORT DE TOULOUSE BLAGNAC ACT : TRANSPORTS AERIENS DE PERSONNES ET FRETS EN LIGNES REGULIERES OU A LA DEMANDE ET TRAVAIL AERIEN MAIS AU DESSUS DU TERRITOIRE FRANCAIS A L'EXCLUSION DE TOUTE ACTIVITE INTERNATIONALE FONDS RECU EN LOCATION GERANCE PREC. EXP/ SA UNI AIR INTERNATIONAL 69 B 320 MODIF 04.12.84. A COMPTER DU 01/06/84
Numéro d'observation
573
Date d'ajout
27/02/1984
Description
Changement de gérant ANCIEN GERANT : GIRARD JACQUES NOUVEAU GERANT : BUZZICHELLI LILIAN (AGO 05.12.83) A COMPTER DU 05/12/83
Numéro d'observation
200
Date d'ajout
12/05/1980
Description
Nomination d'un gérant NOMINATION EN QUALITE DE GERANT MR GIRARD JACQUES EN REMPLACEMENT DE MR HENRI CLERC, DEMISSIONNAIRE. (PV DU 05.03.80) A COMPTER DU 05/05/80
Numéro d'observation
91
Date d'ajout
07/12/1979
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL NORMALEMENT CLOS LE 30.09.80 PORTE AU 31.12.80., EXERCICE SOCIAL 01.12/31.12. (PV 27.11.1979) A COMPTER DU 27/11/79
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
ACT : TRANSPORTS AERIENS DE PERSONNES ET FRETS EN LIGNES REGULIERES OU A LA DEMANDE ET TRAVAIL AERIEN MAIS AU DESSUS DU TERRITOIRE FRANCAIS A L'EXCLUSION DE TTE ACTIVITE INTERNATIONALE. FONDS RECU EN LOCATION GERANCE PREC. EXP/ SA UNI AIR INTERNATIONAL 69 B 320 MODIF 04.12.84. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 200 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 30 489.80 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).