Entreprise : INT MAT OCCITANIE - SIREN 317 001 691
Identité
Dénomination
INT MAT OCCITANIE
Sigle
IMO
SIREN (siège)
317 001 691
Date d'immatriculation au RNE
10/03/2020
Début d’activité
01/03/2020
Date de fin de la personne morale
09/03/2069
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1980
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
services d'intermédiaire en commerce de tous matériaux pour le bâtiment ou autres prises de participation
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
57 AV GAMBETTA 82000 MONTAUBAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUCHEN GEORGES , LEON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Mazères
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2020
Siret
31700169100045
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
services d'intermédiaire en commerce de tous matériaux pour le bâtiment ou autres prises de participation
Adresse
57 AV GAMBETTA
82000 , MONTAUBAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1979
Siret
31700169100011
Code APE
2312Z - Façonnage et transformation du verre plat
Activité principale
Façonnage et transformation du verre plat
Adresse
61 AV DE LA RIJOLE
09100 , PAMIERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z I
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/09/1979
Siret
31700169100037
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Adresse
24 AV DE BELPECH
09270 , MAZERES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE LE BOUSQUET
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/06/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/04/1984
Siret
31700169100029
Enseigne
ARIEGE PAPIERS PEINTS
Code APE
524N
Adresse
57 RUE LAKANAL
09100 , PAMIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1315
Date d'ajout
01/03/2020
Description
Suite au transfert, l'établissement situé 24 avenue de Belpech lieu dit Le Bousquet 09270 MAZERES est supprimé au 01.03.2020. Commencement de l'exploitation à Mazères le 10.09.1979.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/11/1979
Description
Historique des observations RCS : PUBLICATION CONSTITUTION : LA GAZETTE ARIEGEOISE A COMPTER DU 28.06.96, MR BECHE JEAN BERNARD EST REMPLACE PAR MR DUCHEN GEORGES EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR ANNONCE LEGALE : LA GAZETTE ARIEGEOISE DU 12.07.96 CHANGEMENT D'ADMINISTRATEURS : A compter du : 20/04/2000 : ANCIEN ADMINISTRATEUR : MR DUCHEN GEORGES NOUVEL ADMINISTRATEUR : BOUBILA RENE Annonce légale : La Gazette ariégeoise 11/08/2000 A COMPTER DU 07/11/1979, ADJONCTION DE L'ACTIVITE "FABRICATION DE PANNEAUX DE VERRES, NEGOCE FABRICATION POSE DE MENUISERIES METTALIQUES ALUMINIUM PVC DE STORES DE VOLETS ROULANTS, D'AUTOMATISMES DE PORTAILS. A COMPTER DU 01/11/2000, MODIFICATION DE L'ACTIVITE SUITE A VENTE A LA SOCIETE ARIEGEOISE MENUISERIE GUILLEM DE LA BRANCHE D'ACTIVITE DE "INSTALLATION DE MAGASINS ACHAT VENTE DE PEINTURES PAPIERS PEINTS REVETEMENTS DE TOUTES SORTES NEGOCE FABRICATION POSE DE MENUISERIES METALLIQUES ALUMINIUM PVC STORES VOLETS ROULANTS D'AUTOMATISMES DE PORTAILS" Mention du 15/05/2002 : CHANGEMENT DE PRESIDENT ET DIRECTEUR GENERAL A COMPTER DU : 22/03/2002 Ancien Président et Directeur Général : MR DUCHEN GABRIEL (DECEDE) NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRAT. A compter du : 22/03/2002 Nouveau Président du CA : MR DUCHEN GEORGES Annonce légale : GAZETTE ARIEGEOISE DU 17/05/2002 Mention du 18/08/2004 : TRANSFORMATION EN SARL A compter du : 24/06/2004 Ancienne forme juridique : S.A.S
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).