Entreprise : SPIRELLA FRANCE - SIREN 316 973 635
Identité
(Entreprise radiée le 22/04/2021)
Dénomination
SPIRELLA FRANCE
SIREN (siège)
316 973 635
Date d'immatriculation au RNE
21/11/1979
Date de fin de la personne morale
20/11/2078
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
800000 EUR
Adresse du siège
4 AV GUTENBERG 31120 PORTET-SUR-GARONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROCHMANN FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris la Defense Cedex
Nom, Prénom(s)
RAINIER AUDE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1981
Commune de résidence
Saint-Estève
Dénomination
AXYLIS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Boujan-sur-Libron
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/11/1979
Siret
31697363500014
Enseigne
SPIRELLA FRANCE
Code APE
514S
Adresse
23 AV DE LARRIEU
31100 , TOULOUSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CTRE COMMERCIAL DE GROS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/02/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/11/1979
Siret
31697363500022
Code APE
4673B - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
achat vente directe ou a la commission importation exportation represen- tation de tous articles pour le douche et le bain et plus specialement des rideaux de douche barres portes coulissantes accessoires de bain rideaux industriels et tous produits simialaires -
Adresse
4 AV 4 Avenue Gutenberg
31120 , Portet-sur-Garonne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/020747
Date d'ajout
22/04/2021
Description
Radiation par suite de transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique à compter du 30/03/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/013993
Date d'ajout
17/03/2021
Description
Déclaration de dissolution de la société par décision de l'associé unique MENAGE SELECTION VALNET Rue PIERRE MAGNOL MAS LA GARRIGUE 66600 RIVESALTES, 321 089 757 RCS GTC Perpignan en date du 19/02/2021 - Publicité dans un journal d'annonces légales : L'Opinion Indépendante du 26/02/2021.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PRECISION ADRESSE DU SIEGE SOCIAL = 23 AVENUE DE LARRIEU 31094 TOULOUSE -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).